Milan Procházka
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
06.10.2001 |
Adresa: |
69141, 18971971, Břeclav, Na valtické, 35 |
|
Milan Procházka
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
06.10.2001 |
Adresa: |
69141, 18971971, Břeclav, Břeclav, Charvátská Nová Ves, Na Valtické, 665, 35, Na Valtické 665/35, Charvátská Nová Ves, 69141 Břeclav |
|
ing. Oldřich Nešpor
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
jednatel |
18.09.1995 |
Adresa: |
19384173, Brno, Nedbalova, 25 |
|
ing. Oldřich Nešpor
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
jednatel |
18.09.1995 |
Adresa: |
62300, 19384173, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Nedbalova, 484, 25, Nedbalova 484/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Václav Palášek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
999999999, Brno, Moldavská, 3 |
|
Ladislav Růžička
|
Neaktivní
od 18.09.1995
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
100, Brno, Šeříkova 8d |
|
Jan Minarčík
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
19364709, Brno, Veslařská, 183 |
|
Václav Palášek
|
Neaktivní
od 27.07.1995
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
62500, 19216041, Brno-město, Brno, Bohunice, Moldavská, 527, 3, Moldavská 527/3, Bohunice, 62500 Brno |
|
Ladislav Růžička
|
Neaktivní
od 18.09.1995
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
63700, 19361360, Brno-město, Brno, Jundrov, Šeříková, 98, 8, Šeříková 98/8, Jundrov, 63700 Brno |
|
Jan Minarčík
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
jednatel |
01.09.1992 |
Adresa: |
63700, 19364709, Brno-město, Brno, Jundrov, Veslařská, 434, 183, Veslařská 434/183, Jundrov, 63700 Brno |
|