Ing. OLDŘICH PEPRLA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63800, 19265808, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 703, 17 |
|
Ing. OLDŘICH PEPRLA
|
Aktivní
|
jednatel |
02.11.2016 |
Adresa: |
63800, 19265808, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 703, 17, Kupkova 703/17, Lesná, 63800 Brno |
|
JAN PETRJÁNOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno-město, Brno, Ponava, Hrnčířská, 574, 8 |
|
JAN PETRJÁNOŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2016 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno-město, Brno, Ponava, Hrnčířská, 574, 8, Hrnčířská 574/8, Ponava, 60200 Brno |
|
Jan Petrjánoš
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno, Hrnčířská, 574, 8 |
|
Ing. Oldřich Peprla
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
63800, 19265808, Brno, Lesná, Kupkova, 703, 17 |
|
JAN PETRJÁNOŠ
|
Neaktivní
od 07.05.2016
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
60200, 25136178, Brno-město, Brno, Ponava, Hrnčířská, 574, 8, Hrnčířská 574/8, Ponava, 60200 Brno |
|
Ing. OLDŘICH PEPRLA
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
jednatel |
16.11.2011 |
Adresa: |
63800, 19265808, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 703, 17, Kupkova 703/17, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Oldřich Peprla
|
Neaktivní
od 16.11.2011
|
jednatel |
06.08.2001 |
Adresa: |
Brno, část Lesná čp. 703, Kupkova 17, PSČ 638 00 |
|
Jan Petrjánoš
|
Neaktivní
od 16.11.2011
|
jednatel |
06.08.2001 |
Adresa: |
Brno, část Královo Pole, Ponava čp.574, Hrnčířská 8, PSČ 602 00 |
|
Ing. OLDŘICH PEPRLA
|
Neaktivní
od 16.11.2011
|
jednatel |
06.08.2001 |
Adresa: |
63800, 19265808, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 703, 17, Kupkova 703/17, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. Zdeněk Ohniště
|
Neaktivní
od 06.08.2001
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
19316909, Brno, Fleischnerova, 10 |
|
Ing. Zdeněk Ohniště
|
Neaktivní
od 06.08.2001
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
63500, 19316909, Brno-město, Brno, Bystrc, Fleischnerova, 942, 10, Fleischnerova 942/10, Bystrc, 63500 Brno |
|