Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | ARMS, s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 46972340 |
Registrovaná adresa: | 79601, 24805475, Prostějov, Prostějov, Prostějov, nám. T. G. Masaryka, 131, 12, nám. T. G. Masaryka 131/12, 79601 Prostějov |
Začleněno na: | 10.09.1992 |
Datum ukončení: | 12.07.2000 |
Předmět podnikání: |
obchodní a zprostředkovatelská činnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Miroslav Raška | Neaktivní od 12.07.2000 | 25.10.1999 | |
|
|||
ing. Josef Adamec | Neaktivní od 12.07.2000 | 10.09.1992 | |
|
|||
JUDr. Petr Marsa | Neaktivní od 12.07.2000 | 10.09.1992 | |
|
|||
Miloš Sklenka | Neaktivní od 12.07.2000 | 10.09.1992 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ing. Josef Adamec | Neaktivní od 12.07.2000 | jednatel | 10.09.1992 |
|
|||
JUDr. Petr Marsa | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
|||
Ing. Miroslav Raška | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
|||
Miloš Sklenka | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
|||
ing. Josef Adamec | Neaktivní od 12.07.2000 | jednatel | 10.09.1992 |
|
|||
JUDr. Petr Marsa | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
|||
Ing. Miroslav Raška | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
|||
Miloš Sklenka | Neaktivní od 12.07.2000 | společník | 10.09.1992 |
|
Registrační číslo ARMS, s.r.o. v likvidaci je 46972340.
Registrační adresa ARMS, s.r.o. v likvidaci je 79601, 24805475, Prostějov, Prostějov, Prostějov, nám. T. G. Masaryka, 131, 12, nám. T. G. Masaryka 131/12, 79601 Prostějov.
ARMS, s.r.o. v likvidaci byla založena 10.09.1992.