PAVEL HOTÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
61500, 19629885, Brno, Židenice, Václavkova, 1122, 31 |
|
JAN HLAVOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
66417, 13270516, Tetčice, Tetčice, Křiby, 346 |
|
PAVEL HOTÁREK
|
Aktivní
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
61500, 19629885, Brno-město, Brno, Židenice, Václavkova, 1122, 31, Václavkova 1122/31, Židenice, 61500 Brno |
|
JAN HLAVOŇ
|
Neaktivní
od 25.10.2023
|
jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
66417, 13270516, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 346, Křiby 346, 66417 Tetčice |
|
Zdeněk Škrabal
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
19696019, Brno, Kosmova, 1 |
|
Pavel Hotárek
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
19629885, Brno, Václavkova, 31 |
|
Zdeněk Škrabal
|
Neaktivní
od 10.07.2012
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
61200, 19696019, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kosmova, 259, 1, Kosmova 259/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
PAVEL HOTÁREK
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
19.01.2012 |
Adresa: |
61500, 19629885, Brno-město, Brno, Židenice, Václavkova, 1122, 31, Václavkova 1122/31, Židenice, 61500 Brno |
|
Pavel Hotárek
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
19629885, Brno, Václavkova, 31 |
|
Zdeněk Škrabal
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
19696019, Brno, Kosmova, 1 |
|
Jan Hlavoň
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
13269895, Tetčice, Křiby, 283 |
|
PAVEL HOTÁREK
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
61500, 19629885, Brno-město, Brno, Židenice, Václavkova, 1122, 31, Václavkova 1122/31, Židenice, 61500 Brno |
|
Zdeněk Škrabal
|
Neaktivní
od 19.01.2012
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
61200, 19696019, Brno-město, Brno, Královo Pole, Kosmova, 259, 1, Kosmova 259/1, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Jan Hlavoň
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
jednatel |
29.09.1992 |
Adresa: |
66417, 13269895, Brno-venkov, Tetčice, Tetčice, Křiby, 283, Křiby 283, 66417 Tetčice |
|