Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
3, Vsetín, Vsetín, Halenkov, 427 |
|
Mgr. Milan Jordán
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
21755311, Praha 2, Praha 2, Mánesova, 54 |
|
Ing. Zdeněk Barotek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
10413201, Kroměříž, Holešov, Tyršova, 1459 |
|
Ing. Robert Babuka
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
3, Kroměříž, Kroměříž, Generála Svobody, 2940 |
|
Ing. Jan Václavík
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
427, Vsetín, Vsetín, Halenkov, Halenkov 427, Vsetín, okres: Vsetín, Česká republika |
|
Mgr. Milan Jordán
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
12000, 21755311, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1613, 54, Mánesova 1613/54, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Ing. Zdeněk Barotek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
76901, 10413201, Kroměříž, Holešov, Holešov, Tyršova, 1459, Tyršova 1459, 76901 Holešov |
|
Ing. Robert Babuka
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
26.01.1996 |
Adresa: |
76701, 10372873, Kroměříž, Kroměříž, Kroměříž, Gen. Svobody, 2940, 30, Gen. Svobody 2940/30, 76701 Kroměříž |
|
ing. Milan Nosek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
68401, 3, Slavkov u Brna, Kounicova, 913 |
|
ing. Milan Nosek
|
Neaktivní
od 31.12.1996
|
člen představenstva |
12.05.1995 |
Adresa: |
68401, 13946404, Vyškov, Slavkov u Brna, Slavkov u Brna, Kaunicova, 913, Kaunicova 913, 68401 Slavkov u Brna |
|
ing. Milan Nosek
|
Neaktivní
od 12.05.1995
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
68501, 522775, Bučovice, Sokolovská, 915 |
|
Hynek Hála
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
68501, 3, Bučovice, Kloboučky-Luční, 195 |
|
František Otradovec
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
69632, 13646818, Ždánice, 168 |
|
ing. Milan Nosek
|
Neaktivní
od 12.05.1995
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
68501, 522775, Vyškov, Bučovice, Bučovice, Sokolovská, 915, Plk. Malečka 915, 68501 Bučovice |
|
Hynek Hála
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
68501, 510491, Vyškov, Bučovice, Kloboučky, Luční, 195, Luční 195, Kloboučky, 68501 Bučovice |
|
František Otradovec
|
Neaktivní
od 26.01.1996
|
člen představenstva |
28.09.1992 |
Adresa: |
69632, 13646818, Hodonín, Ždánice, Ždánice, Hrubá strana, 168, Hrubá strana 168, 69632 Ždánice |
|