PAVEL KAMEN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
PAVEL KAMEN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2017 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
PAVEL HOLČÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
PAVEL HOLČÁK
|
Neaktivní
od 14.06.2017
|
jednatel |
27.11.2013 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
Pavel Holčák
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Svárov, 1080 |
|
PAVEL HOLČÁK
|
Neaktivní
od 27.11.2013
|
jednatel |
11.04.2012 |
Adresa: |
75501, 24303232, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Svárov, 1080, Svárov 1080, 75501 Vsetín |
|
Pavel Holčák
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
26.09.1994 |
Adresa: |
Vsetín, Štěpánská, 1881/7 |
|
Pavel Holčák
|
Neaktivní
od 11.04.2012
|
jednatel |
26.09.1994 |
Adresa: |
75501, 24311065, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Štěpánská, 1881, Štěpánská 1881, 75501 Vsetín |
|
ing. Radoslav Doupovec
|
Neaktivní
od 26.09.1994
|
jednatel |
07.10.1992 |
Adresa: |
23210877, Hodonín, Národní třída, 63 |
|
ing. Radoslav Doupovec
|
Neaktivní
od 26.09.1994
|
jednatel |
07.10.1992 |
Adresa: |
69501, 23210877, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Národní třída, 3573, 63, Národní třída 3573/63, 69501 Hodonín |
|