ŠTEFAN TICHÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19094256, Brno, Brno-město, Zámečnická, 87, 1 |
|
ŠTEFAN TICHÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2013 |
Adresa: |
60200, 19094256, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 87, 1, Zámečnická 87/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
60200, 19094256, Brno, Zámečnická, 87, 1 |
|
ŠTEFAN TICHÝ
|
Neaktivní
od 06.10.2013
|
jednatel |
29.11.2011 |
Adresa: |
60200, 19094256, Brno-město, Brno, Brno-město, Zámečnická, 87, 1, Zámečnická 87/1, Brno-město, 60200 Brno |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 29.11.2011
|
jednatel |
11.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19094850, Brno, Jakubské náměstí, 7 |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 29.11.2011
|
jednatel |
11.03.2003 |
Adresa: |
60200, 19094850, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 129, 7, Jakubské náměstí 129/7, Brno-město, 60200 Brno |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 11.03.2003
|
jednatel |
12.04.2000 |
Adresa: |
60200, 19094850, Brno, Jakubské náměstí, 7 |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 11.03.2003
|
jednatel |
12.04.2000 |
Adresa: |
60200, 19094850, Brno-město, Brno, Brno-město, Jakubské náměstí, 129, 7, Jakubské náměstí 129/7, Brno-město, 60200 Brno |
|
Oldřich Ševčík
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
3, Brno, Palackého, 140 |
|
Stanislav Fric
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19298013, Brno, Merhautova, 80 |
|
Martin G r o h
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19387822, Brno, Prokofjevova, 25 |
|
Jan Šrámek
|
Neaktivní
od 17.08.1994
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19560966, Brno, Vltavská, 5 |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
19301715, Brno, Antonína Slavíka, 9 |
|
Stanislav Fric
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
61300, 19298013, Brno-město, Brno, Černá Pole, Merhautova, 958, 80, Merhautova 958/80, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Martin G r o h
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
62300, 19387822, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Prokofjevova, 846, 25, Prokofjevova 846/25, Kohoutovice, 62300 Brno |
|
Oldřich Ševčík
|
Neaktivní
od 14.12.1993
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
140, Brno, Palackého, Palackého 140, Brno, Česká republika |
|
Jan Šrámek
|
Neaktivní
od 17.08.1994
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
62500, 19560966, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Vltavská, 216, 5, Vltavská 216/5, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|
Štefan Tichý
|
Neaktivní
od 12.04.2000
|
jednatel |
25.11.1992 |
Adresa: |
60200, 19301715, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 1314, 9, Antonína Slavíka 1314/9, Černá Pole, 60200 Brno |
|