Ing. JÁN VOTAVA
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
60200, 19157657, Brno-město, Brno, Stránice, Zachova, 563, 5 |
|
Ing. JÁN VOTAVA
|
Neaktivní
od 02.11.2015
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
60200, 19157657, Brno-město, Brno, Stránice, Zachova, 563, 5, Zachova 563/5, Stránice, 60200 Brno |
|
Ing. Ján Votava
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
04.05.2000 |
Adresa: |
19508042, Brno, Horácké náměstí, 9 |
|
Ing. Ján Votava
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
04.05.2000 |
Adresa: |
62100, 19508042, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1471, 9, Horácké náměstí 1471/9, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Jan Votava
|
Neaktivní
od 04.05.2000
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
62100, 19508042, Brno-město, Brno, Horácké nám., 9 |
|
ing. Jan Votava
|
Neaktivní
od 04.05.2000
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
62100, 19508042, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1471, 9, Horácké náměstí 1471/9, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Jan Votava
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
24.08.1993 |
Adresa: |
62100, 19508042, Brno, Horácké nám., 9 |
|
ing. Jan Votava
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
jednatel |
24.08.1993 |
Adresa: |
62100, 19508042, Brno-město, Brno, Řečkovice, Horácké náměstí, 1471, 9, Horácké náměstí 1471/9, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Ing. Josef Bezděk
|
Neaktivní
od 24.08.1993
|
jednatel |
19.05.1993 |
|
ing. Josef Bezděk
|
Neaktivní
od 24.08.1993
|
jednatel |
19.05.1993 |
Adresa: |
546, Jedovnice, Jedovnice 546, Česká republika |
|
ing. Ján Votava
|
Neaktivní
od 24.08.1993
|
jednatel |
30.12.1992 |
Adresa: |
Bratislava, L.Szántoa 30 |
|
ing. Ján Votava
|
Neaktivní
od 24.08.1993
|
jednatel |
30.12.1992 |
Adresa: |
Bratislava, L.Szántoa 30, L.Szántoa 30, Bratislava, Česká republika |
|