PhDr. JURAJ GROCH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
63500, 19318995, Brno, Bystrc, Joukalova, 1152, 1 |
|
PhDr. JURAJ GROCH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.05.2014 |
Adresa: |
63500, 19318995, Brno-město, Brno, Bystrc, Joukalova, 1152, 1, Joukalova 1152/1, Bystrc, 63500 Brno |
|
PhDr. Juraj Groch
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
63500, 19318995, Brno, Joukalova, 1 |
|
PhDr. JURAJ GROCH
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
jednatel |
06.02.2007 |
Adresa: |
63500, 19318995, Brno-město, Brno, Bystrc, Joukalova, 1152, 1, Joukalova 1152/1, Bystrc, 63500 Brno |
|
PhDr. Juraj Groch
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
jednatel |
13.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19166133, Brno, Jana Uhra, 18 |
|
PhDr. Juraj Groch
|
Neaktivní
od 06.02.2007
|
jednatel |
13.11.1998 |
Adresa: |
60200, 19166133, Brno-město, Brno, Veveří, Jana Uhra, 176, 18, Jana Uhra 176/18, Veveří, 60200 Brno |
|
Jiří Simbartl
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
jednatel |
28.07.1993 |
Adresa: |
19292856, Brno, Helfertova, 5 |
|
Jiří Simbartl
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
jednatel |
28.07.1993 |
Adresa: |
61300, 19292856, Brno-město, Brno, Černá Pole, Helfertova, 505, 5, Helfertova 505/5, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
19581165, Brno, E. Voračické, 24 |
|
PhDr. Juraj Groch
|
Neaktivní
od 13.11.1998
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
19495501, Brno, Kronova, 22 |
|
Ing. Tomáš Večeřa
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
61600, 19581165, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Eleonory Voračické, 634, 24, Eleonory Voračické 634/24, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
PhDr. Juraj Groch
|
Neaktivní
od 13.11.1998
|
jednatel |
16.11.1992 |
Adresa: |
62100, 19495501, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kronova, 335, 22, Kronova 335/22, Řečkovice, 62100 Brno |
|