LUBOMÍR PÍŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
67544, 18596550, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 51 |
|
LUBOMÍR PÍŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
67544, 18596550, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 51, č.p. 51, 67544 Cidlina |
|
JAROSLAV PÍŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
67544, 18596550, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 51 |
|
JAROSLAV PÍŠA
|
Aktivní
|
jednatel |
21.06.2016 |
Adresa: |
67544, 18596550, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 51, č.p. 51, 67544 Cidlina |
|
Lubomír Píša
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
13.01.2005 |
Adresa: |
Cidlina 51, p. Lesonice |
|
LUBOMÍR PÍŠA
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
13.01.2005 |
Adresa: |
67544, 18596550, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 51, č.p. 51, 67544 Cidlina |
|
Ing. Rudolf Částek
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
19393539, Brno, Jeneweinova, 32 |
|
Ing. Vítězslav Vašut
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
19294727, Brno, Jugoslávská, 114 |
|
Lubomír Píša
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
Cidlina 52, p. Lesonice |
|
Ing. Rudolf Částek
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
61700, 19393539, Brno-město, Brno, Komárov, Jeneweinova, 240, 32, Jeneweinova 240/32, Komárov, 61700 Brno |
|
Ing. Vítězslav Vašut
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
61300, 19294727, Brno-město, Brno, Černá Pole, Jugoslávská, 670, 114, Jugoslávská 670/114, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Lubomír Píša
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
jednatel |
13.01.1993 |
Adresa: |
67544, 18596568, Třebíč, Cidlina, Cidlina, 52, č.p. 52, 67544 Cidlina |
|