ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.08.2024 |
Adresa: |
67401, 18761879, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Tkalcovská, 34, 22, Tkalcovská 34/22, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
PETR KUNČÍK
|
Aktivní
|
předseda rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67401, 18771921, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Novodvorská, 1077, 15 |
|
ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Aktivní
|
místopředseda rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67401, 18761879, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Tkalcovská, 34, 22 |
|
ROSTISLAV SKOUMAL
|
Aktivní
|
člen rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67552, 18629270, Třebíč, Klučov, Klučov, 49 |
|
PETR KUNČÍK
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
předseda rady jednatelů |
14.09.2023 |
Adresa: |
67552, 85324833, Třebíč, Třebenice, Třebenice, 148, č.p. 148, 67552 Třebenice |
|
PETR KUNČÍK
|
Neaktivní
od 14.09.2023
|
předseda rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67401, 18771921, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Novodvorská, 1077, 15, Novodvorská 1077/15, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ROSTISLAV SKOUMAL
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
člen rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67552, 18629270, Třebíč, Klučov, Klučov, 49, č.p. 49, 67552 Klučov |
|
ing. PAVEL DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 02.08.2024
|
místopředseda rady jednatelů |
01.03.2023 |
Adresa: |
67401, 18761879, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Tkalcovská, 34, 22, Tkalcovská 34/22, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354 |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
18.10.2016 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354, Okrajová 1354, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354 |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 18.10.2016
|
jednatel |
08.08.2014 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354, Okrajová 1354, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Ing. František Zvěřina
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
jednatel |
06.09.2001 |
Adresa: |
67401, Třebíč, Marie Majerové, 715/41 |
|
ing. Alois Pokorný
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
06.09.2001 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Okrajová, 1354 |
|
Ing. František Zvěřina
|
Neaktivní
od 01.07.2003
|
jednatel |
06.09.2001 |
Adresa: |
715/41, Třebíč, Marie Majerové, 67401, Marie Majerové 715/41, 67401 Třebíč, Česká republika |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 08.08.2014
|
jednatel |
06.09.2001 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354, Okrajová 1354, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
ing. Alois Pokorný
|
Neaktivní
od 06.09.2001
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Okrajová, 1354 |
|
ing. ALOIS POKORNÝ
|
Neaktivní
od 06.09.2001
|
jednatel |
17.02.2000 |
Adresa: |
67401, 24365343, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Okrajová, 1354, Okrajová 1354, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
ing. Alois Pokorný
|
Neaktivní
od 17.02.2000
|
jednatel |
19.07.1993 |
Adresa: |
18738206, Třebíč, Okružní, 908 |
|
ing. Alois Pokorný
|
Neaktivní
od 17.02.2000
|
jednatel |
19.07.1993 |
Adresa: |
67401, 18738206, Třebíč, Třebíč, Borovina, Okružní, 908, 19, Okružní 908/19, Borovina, 67401 Třebíč |
|
Ing. Libor Wurm
|
Neaktivní
od 19.07.1993
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
18738087, Třebíč, Okružní, 896 |
|
Ing. František Zvěřina
|
Neaktivní
od 06.09.2001
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
Třebíč, Marie Majerové, 715 |
|
Ing. Libor Wurm
|
Neaktivní
od 19.07.1993
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
67401, 18738087, Třebíč, Třebíč, Borovina, Okružní, 896, 4, Okružní 896/4, Borovina, 67401 Třebíč |
|
Ing. František Zvěřina
|
Neaktivní
od 06.09.2001
|
jednatel |
04.12.1992 |
Adresa: |
715, Třebíč, Marie Majerové, Marie Majerové 715, Třebíč, Česká republika |
|