MAREK MAN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1 |
|
MAREK MAN
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2015 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava |
|
MAREK MAN
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
58601, 26647419, Jihlava, Jihlava, Na Dolech, 5152, 93 |
|
MAREK MAN
|
Neaktivní
od 26.11.2015
|
jednatel |
30.09.2015 |
Adresa: |
58601, 26647419, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Dolech, 5152, 93, Na Dolech 5152/93, 58601 Jihlava |
|
Marek Man
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
68201, 26692317, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 384/82 H |
|
Marek Man
|
Neaktivní
od 30.09.2015
|
jednatel |
17.01.2008 |
Adresa: |
68201, 26692317, Vyškov, Vyškov, Brňany, V Brňanech, 384, 82h, V Brňanech 384/82h, Brňany, 68201 Vyškov |
|
Bohumil Šumpela
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
jednatel |
10.08.1998 |
Adresa: |
68200, 13910302, Vyškov, Vyškov, Palánek, 175 |
|
Bohumil Šumpela
|
Neaktivní
od 13.10.2015
|
jednatel |
10.08.1998 |
Adresa: |
68201, 13910302, Vyškov, Vyškov, Brňany, Palánek, 175, 32, Palánek 175/32, Brňany, 68201 Vyškov |
|
ing. Zbyněk Dohnal
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
78701, 14277999, Šumperk, Nezvalova, 20 |
|
ing. Zbyněk Dohnal
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
jednatel |
06.05.1997 |
Adresa: |
78701, 14277999, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Nezvalova, 2052, 20, Nezvalova 2052/20, 78701 Šumperk |
|
ing. Boris Pazdera
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
22.01.1996 |
Adresa: |
62100, Brno, Zatloukalova, 1a |
|
Ing. Boris Pazdera
|
Neaktivní
od 06.05.1997
|
jednatel |
22.01.1996 |
Adresa: |
62100, 19069880, Brno-město, Brno, Ivanovice, Zatloukalova, 277, 1a, Zatloukalova 277/1a, Ivanovice, 62100 Brno |
|
Vladimír Červinka
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
02.05.1994 |
Adresa: |
66404, 24121525, Mokrá, 304 |
|
Vladimír Červinka
|
Neaktivní
od 22.01.1996
|
jednatel |
02.05.1994 |
Adresa: |
66404, 24121525, Brno-venkov, Mokrá-Horákov, Mokrá, 304, Mokrá 304, 66404 Mokrá-Horákov |
|
Petr Horáček
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
Mokrá-Horákov, 346 |
|
Petr Horáček
|
Neaktivní
od 02.05.1994
|
jednatel |
26.11.1992 |
Adresa: |
346, Mokrá-Horákov, Mokrá-Horákov 346, Česká republika |
|