PAVEL VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2021 |
Adresa: |
69172, 82244308, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, 951 |
|
PAVEL VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.11.2021 |
Adresa: |
69172, 82244308, Břeclav, Klobouky u Brna, Klobouky u Brna, 951, č.p. 951, 69172 Klobouky u Brna |
|
JAN VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
66701, 13339338, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 704 |
|
JAN VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
66701, 13339338, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 704, Masarykova 704, 66701 Židlochovice |
|
Ing. PAVEL VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
66701, 13332457, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 14 |
|
Ing. PAVEL VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2016 |
Adresa: |
66701, 13332457, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 14, Masarykova 14, 66701 Židlochovice |
|
PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
66701, 13338340, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605 |
|
Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 26.11.2021
|
jednatel |
20.09.2016 |
Adresa: |
66701, 13338340, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605, Bezručova 605, 66701 Židlochovice |
|
JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
66701, 13339338, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 704 |
|
JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
26.07.2014 |
Adresa: |
66701, 13339338, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 704, Masarykova 704, 66701 Židlochovice |
|
JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
28.02.2013 |
Adresa: |
66701, 13332457, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 14 |
|
PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
28.02.2013 |
Adresa: |
66701, 13338340, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605 |
|
JAN VESELÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2014
|
jednatel |
28.02.2013 |
Adresa: |
66701, 13332457, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 14, Masarykova 14, 66701 Židlochovice |
|
Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 20.09.2016
|
jednatel |
28.02.2013 |
Adresa: |
66701, 13338340, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605, Bezručova 605, 66701 Židlochovice |
|
Ing. Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
13332457, Brno-venkov, Židlochovice, Masarykova, 14 |
|
Ing. PAVEL VESELÝ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
66701, 13332457, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Masarykova, 14, Masarykova 14, 66701 Židlochovice |
|
Ing. Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
Brno-venkov, Židlochovice, Bezručova, 6O5 |
|
Ing. Vladislav Šlancar
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
9901892, Břeclav, Boleradice, 59 |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
9904662, Břeclav, Boleradice, 377 |
|
ing. Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
66701, 13338340, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605, Bezručova 605, 66701 Židlochovice |
|
Ing. VLADISLAV ŠLANCAR
|
Neaktivní
od 13.01.2006
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
69112, 9901892, Břeclav, Boleradice, Boleradice, 59, č.p. 59, 69112 Boleradice |
|
JAROSLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 18.12.2008
|
jednatel |
23.10.1997 |
Adresa: |
69112, 9904662, Břeclav, Boleradice, Boleradice, 377, č.p. 377, 69112 Boleradice |
|
Ing. Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
Židlochovice, Bezručova, 6O5 |
|
Ing. Vladislav Šlancar
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
9901892, Boleradice, 59 |
|
Jaroslav Procházka
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
9904662, Boleradice, 377 |
|
ing. Pavel Veselý
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
66701, 13338340, Brno-venkov, Židlochovice, Židlochovice, Bezručova, 605, Bezručova 605, 66701 Židlochovice |
|
Ing. VLADISLAV ŠLANCAR
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
69112, 9901892, Břeclav, Boleradice, Boleradice, 59, č.p. 59, 69112 Boleradice |
|
JAROSLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 23.10.1997
|
jednatel |
05.01.1993 |
Adresa: |
69112, 9904662, Břeclav, Boleradice, Boleradice, 377, č.p. 377, 69112 Boleradice |
|