JAN KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19712065, Brno, Královo Pole, Jana Babáka, 1862, 7 |
|
JAN MIKEL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
66448, 28007531, Moravany, Moravany, Pod Remízkem, 666, 9 |
|
LIBOR VALA
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
66451, 24083836, Šlapanice, Šlapanice, Kollárova, 651, 19 |
|
LIBOR VALA
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
66451, 24083836, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Kollárova, 651, 19, Kollárova 651/19, 66451 Šlapanice |
|
JAN MIKEL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
66448, 28007531, Brno-venkov, Moravany, Moravany, Pod Remízkem, 666, 9, Pod Remízkem 666/9, 66448 Moravany |
|
JAN KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
28.06.2013 |
Adresa: |
61200, 19712065, Brno-město, Brno, Královo Pole, Jana Babáka, 1862, 7, Jana Babáka 1862/7, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
63600, 19619669, Brno, Souběžná, 127/5 |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
29.01.2009 |
Adresa: |
63600, 19619669, Brno-město, Brno, Židenice, Souběžná, 127, 5, Souběžná 127/5, Židenice, 63600 Brno |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
jednatel |
11.01.2001 |
Adresa: |
66451, 24085502, Šlapanice, Kosmákova, 819 |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 29.01.2009
|
jednatel |
11.01.2001 |
Adresa: |
66451, 24085502, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Kosmákova, 819, 34, Kosmákova 819/34, 66451 Šlapanice |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 11.02.1998
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
24085502, Šlapanice, Kosmákova, 819 |
|
Jan Kříž
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
19712065, Brno, Jana Babáka, 7 |
|
Jan Mikel
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
19562241, Brno, Sevastopolská, 12 |
|
Libor Vala
|
Neaktivní
od 11.02.1998
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
66451, 24085502, Brno-venkov, Šlapanice, Šlapanice, Kosmákova, 819, 34, Kosmákova 819/34, 66451 Šlapanice |
|
JAN KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
61200, 19712065, Brno-město, Brno, Královo Pole, Jana Babáka, 1862, 7, Jana Babáka 1862/7, Královo Pole, 61200 Brno |
|
Jan Mikel
|
Neaktivní
od 28.06.2013
|
jednatel |
09.12.1992 |
Adresa: |
62500, 19562241, Brno-město, Brno, Starý Lískovec, Sevastopolská, 330, 12, Sevastopolská 330/12, Starý Lískovec, 62500 Brno |
|