Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2018 |
Adresa: |
66434, 27179168, Brno-venkov, Kuřim, Kuřim, Metelkova, 1773, 13, Metelkova 1773/13, 66434 Kuřim |
|
LENKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
67902, 7876521, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Horní, 9 |
|
LENKA NOVOTNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.09.2015 |
Adresa: |
67902, 7876521, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Horní, 9, Horní 9, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
LENKA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584 |
|
LENKA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 09.09.2015
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
jednatel |
09.06.2014 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Mgr. Tomáš Novotný
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec - Jestřebí, Budovatelů, 584 |
|
Lenka Novotná
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
67902, 7882009, Rájec - Jestřebí, Budovatelů, 584 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOVOTNÝ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
LENKA NOVOTNÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2014
|
jednatel |
10.04.2012 |
Adresa: |
67902, 7882009, Blansko, Rájec-Jestřebí, Rájec, Budovatelů, 584, Budovatelů 584, Rájec, 67902 Rájec-Jestřebí |
|
Alena Vyhnánková
|
Neaktivní
od 10.04.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
62800, 19434600, Brno, Líšeň, Popelákova, 14 |
|
Alena Vyhnánková
|
Neaktivní
od 10.04.2012
|
jednatel |
08.06.2011 |
Adresa: |
62800, 19434600, Brno-město, Brno, Líšeň, Popelákova, 2312, 14, Popelákova 2312/14, Líšeň, 62800 Brno |
|
Doc. JUDr. Karel Neveselý
|
Neaktivní
od 09.03.2002
|
jednatel |
05.06.1996 |
Adresa: |
19260865, Brno-město, Brno, Ježkova, 8 |
|
Doc. JUDr. Karel Neveselý
|
Neaktivní
od 09.03.2002
|
jednatel |
05.06.1996 |
Adresa: |
63800, 19260865, Brno-město, Brno, Lesná, Ježkova, 242, 8, Ježkova 242/8, Lesná, 63800 Brno |
|
Erich Zahradník
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
jednatel |
26.03.1996 |
Adresa: |
38231, Mirkovice, Zubčická Lhotka, 16 |
|
Alena Vyhnánková
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
26.03.1996 |
Adresa: |
19434600, Brno-město, Brno, Popelákova, 14 |
|
Erich Zahradník
|
Neaktivní
od 05.06.1996
|
jednatel |
26.03.1996 |
Adresa: |
16, Mirkovice, Zubčická Lhotka, 38231, Zubčická Lhotka 16, 38231 Mirkovice, Česká republika |
|
Alena Vyhnánková
|
Neaktivní
od 08.06.2011
|
jednatel |
26.03.1996 |
Adresa: |
62800, 19434600, Brno-město, Brno, Líšeň, Popelákova, 2312, 14, Popelákova 2312/14, Líšeň, 62800 Brno |
|
Karel Běleja
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
19721765, Brno, Vodova, 85 |
|
ing. Viktor Hamža
|
Neaktivní
od 26.03.1996
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
61300, 19306121, Brno, Provazníkova, 34 |
|
Erich Zahradník
|
Neaktivní
od 26.03.1996
|
jednatel |
10.03.1993 |
|
Karel Běleja
|
Neaktivní
od 16.03.1993
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
61200, 19721765, Brno-město, Brno, Královo Pole, Vodova, 2748, 85, Vodova 2748/85, Královo Pole, 61200 Brno |
|
ing. Viktor Hamža
|
Neaktivní
od 26.03.1996
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
61300, 19306121, Brno-město, Brno, Černá Pole, Provazníkova, 1742, 34, Provazníkova 1742/34, Černá Pole, 61300 Brno |
|
Erich Zahradník
|
Neaktivní
od 26.03.1996
|
jednatel |
10.03.1993 |
Adresa: |
2, Tábor, Chýnov, Chýnov 2, Tábor, Česká republika |
|