JAN KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21760675, Praha, Vinohrady, Korunní, 1038, 99 |
|
Ing. JAN FREIMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22302409, Praha, Holešovice, Strojnická, 707, 21 |
|
JAN KRATOCHVÍL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2022 |
Adresa: |
13000, 21760675, Praha, Vinohrady, Korunní, 1038, 99, Korunní 1038/99, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. JAN FREIMAN
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.11.2022 |
Adresa: |
17000, 22302409, Praha, Holešovice, Strojnická, 707, 21, Strojnická 707/21, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. EVŽEN KRAUS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
27364, 28294360, Doksy, Doksy, Ovčácká, 457 |
|
JARMILA ADAMCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1 |
|
MARIE NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21850771, Praha, Kamýk, Zárubova, 509, 11 |
|
Ing. EVŽEN KRAUS
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
27364, 28294360, Kladno, Doksy, Doksy, Ovčácká, 457, Ovčácká 457, 27364 Doksy |
|
JARMILA ADAMCOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1, Hackerova 791/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
MARIE NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
14200, 21850771, Praha, Kamýk, Zárubova, 509, 11, Zárubova 509/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
TEREZA DIVECKÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
Člen představenstva |
20.05.2021 |
Adresa: |
25228, 6522611, Praha-západ, Černošice, Černošice |
|
TEREZA DIVECKÁ
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
Člen představenstva |
20.05.2021 |
Adresa: |
25228, 6522611, Praha-západ, Černošice, Černošice, č.ev. 321, 25228 Černošice |
|
JÁN GRUS
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22299386, Praha, Holešovice, Ortenovo náměstí, 444, 7 |
|
VÁCLAVA ŠEVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22022422, Praha, Košíře, Plzeňská, 441, 207 |
|
VÁCLAVA ŠEVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.05.2021
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
15000, 22022422, Praha, Košíře, Plzeňská, 441, 207, Plzeňská 441/207, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JÁN GRUS
|
Neaktivní
od 10.11.2022
|
člen představenstva |
23.10.2015 |
Adresa: |
17000, 22299386, Praha, Holešovice, Ortenovo náměstí, 444, 7, Ortenovo náměstí 444/7, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Václava Ševčíková
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
15000, Praha 5, Plzeňská, 207 |
|
VÁCLAVA ŠEVČÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
22.07.2010 |
Adresa: |
15000, 22022422, Praha, Košíře, Plzeňská, 441, 207, Plzeňská 441/207, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Marie Navrátilová
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
23.11.2009 |
Adresa: |
14200, Praha 12, Zárubova, 509 |
|
Jan Grus
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
23.11.2009 |
Adresa: |
17000, 22305262, Praha 7, U Pergamenky, 1 |
|
Jan Grus
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
23.11.2009 |
Adresa: |
17000, 22305262, Praha, Holešovice, U Pergamenky, 955, 1, U Pergamenky 955/1, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARIE NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
23.11.2009 |
Adresa: |
14200, 21850771, Praha, Kamýk, Zárubova, 509, 11, Zárubova 509/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
13000, Praha 3, Biskupcova, 31 |
|
Michal Slunéčko
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
17000, 22311858, Praha 7, Stupkova, 1459/2 |
|
Ing. Renáta Adamcová
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21773416, Praha 3, Křišťanova, 9 |
|
Ing. Evžen Kraus
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
25263, Roztoky u Prahy, Braunerova, 1021 |
|
Jarmila Adamcová
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha 8, Hackerova, 791/1 |
|
Michal Slunéčko
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
17000, 22311858, Praha, Holešovice, Stupkova, 1459, 2, Stupkova 1459/2, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Petr Dvořák
|
Neaktivní
od 23.11.2009
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21785937, Praha, Žižkov, Biskupcova, 1733, 31, Biskupcova 1733/31, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Renáta Adamcová
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
13000, 21773416, Praha, Žižkov, Křišťanova, 643, 9, Křišťanova 643/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JARMILA ADAMCOVÁ
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
člen představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
18100, 22324178, Praha, Bohnice, Hackerova, 791, 1, Hackerova 791/1, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Evžen Kraus
|
Neaktivní
od 23.10.2015
|
předseda představenstva |
07.02.2008 |
Adresa: |
25263, 12880361, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Braunerova, 1021, Braunerova 1021, 25263 Roztoky |
|
RNDr. Iva Násadníková
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Předsedkyně představenstva |
02.08.2000 |
Adresa: |
22708341, Praha 1, Praha 1, Šípková, 1 |
|
Josef Částek
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Místopředseda |
02.08.2000 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Slovinská, 935/14 |
|
Marie Navrátilová
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
21850771, Praha 4, Praha 4, Lhotka, Zárubova, 11 |
|
Ing. Arnošt Pazdera
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
21869324, Praha 4, Praha 4, Horáčkova, 1206 |
|
JUDr. Jiřina Škáchová
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
21761736, Praha 3, Praha 3, Chrudimská, 6 |
|
Viktor Adamec
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
22615113, Praha 10, Praha 10, Na hroudě, 14 |
|
František Kratochvíl
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
22085742, Praha 5, Praha 5, Smíchov, Arbesovo nám., 3 |
|
RNDr. Iva Násadníková
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Předsedkyně představenstva |
02.08.2000 |
Adresa: |
14200, 22708341, Praha, Krč, Šípková, 1838, 1, Šípková 1838/1, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Josef Částek
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Místopředseda |
02.08.2000 |
Adresa: |
935/14, Praha 10, Praha 10, Slovinská, Slovinská 935/14, Praha 10, okres: Praha 10, Česká republika |
|
MARIE NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
14200, 21850771, Praha, Kamýk, Zárubova, 509, 11, Zárubova 509/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Arnošt Pazdera
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
14000, 21869324, Praha, Krč, Horáčkova, 1206, 7, Horáčkova 1206/7, Krč, 14000 Praha 4 |
|
JUDr. Jiřina Škáchová
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
13000, 21761736, Praha, Vinohrady, Chrudimská, 1575, 6, Chrudimská 1575/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Viktor Adamec
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
10000, 22615113, Praha, Strašnice, Na hroudě, 1314, 14, Na hroudě 1314/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
František Kratochvíl
|
Neaktivní
od 07.02.2008
|
Člen |
02.08.2000 |
Adresa: |
15000, 22085742, Praha, Smíchov, Arbesovo náměstí, 1064, 3, Arbesovo náměstí 1064/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Martin Bezuoška
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4, K lesu 697 |
|
Slavomír Šefl
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
., Mníšek pod Brdy 439 |
|
František K r a t o ch v í l
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Předseda představenstva |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 5-Smíchov, Arbesovo nám.3 |
|
RNDr.Zdena T v a r ů ž k o v á CSc.
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Nusle, Pod vilami 13 |
|
Jaroslav Pintrava
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Místopředseda |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Háje, Steinerova 601/18 |
|
Ing. František Dvořák
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 7-Holešovice, Vinařská 7 |
|
Ing. Marek Gasparovič
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 2-Vinohrady, Budečská 29 |
|
Marie Navrátilová
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Lhotka, Zárubova 11 |
|
Vladimír Soukup
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4, Rodopská 3147 |
|
Martin Bezuoška
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4, K lesu 697, K lesu 697, Pha 4, Česká republika |
|
Slavomír Šefl
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
., Mníšek pod Brdy 439, Mníšek pod Brdy 439, ., Česká republika |
|
František K r a t o ch v í l
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Předseda představenstva |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 5-Smíchov, Arbesovo nám.3, Arbesovo nám.3, Pha 5-Smíchov, Česká republika |
|
RNDr.Zdena T v a r ů ž k o v á CSc.
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Nusle, Pod vilami 13, Pod vilami 13, Pha 4-Nusle, Česká republika |
|
Jaroslav Pintrava
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Místopředseda |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Háje, Steinerova 601/18, Steinerova 601/18, Pha 4-Háje, Česká republika |
|
Ing. František Dvořák
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 7-Holešovice, Vinařská 7, Vinařská 7, Pha 7-Holešovice, Česká republika |
|
Ing. Marek Gasparovič
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 2-Vinohrady, Budečská 29, Budečská 29, Pha 2-Vinohrady, Česká republika |
|
Marie Navrátilová
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4-Lhotka, Zárubova 11, Zárubova 11, Pha 4-Lhotka, Česká republika |
|
Vladimír Soukup
|
Neaktivní
od 02.08.2000
|
Člen |
01.06.1993 |
Adresa: |
Pha 4, Rodopská 3147, Rodopská 3147, Pha 4, Česká republika |
|