Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | INHACO, spol. s r.o. |
ICO: | 47051833 |
Registrovaná adresa: | 15000, 22079181, Praha, Smíchov, Malátova, 461, 17, Malátova 461/17, Smíchov, 15000 Praha 5 |
Začleněno na: | 06.11.1992 |
Předmět podnikání: |
zastupování v celním řízení
montáž a opravy měřící a regulační techniky
vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářských a tesařských, nábytku a hraček)
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
inženýrská činnost v investiční výstavbě
balicí činnost
silniční motorová doprava nákladní
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
montáž, opravy vyhrazených elektrických zařízení
skladová činnost
zprostředkovatelská činnost mimo zprostředkování práce
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. IVO HÁJEK | Aktivní | 03.08.2015 | |
|
|||
Ing. IVO HÁJEK | Aktivní | 03.08.2015 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. IVO HÁJEK | Aktivní | jednatel | 03.08.2015 |
|
|||
Ing. IVO HÁJEK | Aktivní | jednatel | 03.08.2015 |
|
|||
Ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 03.08.2015 | jednatel | 22.02.2007 |
|
|||
Ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 03.08.2015 | jednatel | 22.02.2007 |
|
|||
Ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 22.02.2007 | jednatel | 20.04.2006 |
|
|||
Ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 22.02.2007 | jednatel | 20.04.2006 |
|
|||
ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 20.04.2006 | jednatel | 06.11.1992 |
|
|||
Ing. Ivo Hájek | Neaktivní od 20.04.2006 | jednatel | 06.11.1992 |
|
Registrační číslo INHACO, spol. s r.o. je 47051833.
Registrační adresa INHACO, spol. s r.o. je 15000, 22079181, Praha, Smíchov, Malátova, 461, 17, Malátova 461/17, Smíchov, 15000 Praha 5.
INHACO, spol. s r.o. byla založena 06.11.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. IVO HÁJEK, Ing. IVO HÁJEK.