THOMAS JOHANN LITZLBAUER
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
předseda představenstva |
30.10.2017 |
Adresa: |
4092, Esternberg, Kiesdorfer Straße 21 |
|
THOMAS JOHANN LITZLBAUER
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
předseda představenstva |
30.10.2017 |
Adresa: |
Esternberg, Kiesdorfer Straße 21, 4092, Kiesdorfer Straße 21, 4092 Esternberg, Rakousko |
|
THOMAS JOHANN LTZLBAUER
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
předseda představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
4092, Esternberg, Kiesdorfer Straße 21 |
|
THOMAS JOHANN LTZLBAUER
|
Neaktivní
od 30.10.2017
|
předseda představenstva |
26.10.2017 |
Adresa: |
Esternberg, Kiesdorfer Straße 21, 4092, Kiesdorfer Straße 21, 4092 Esternberg, Rakousko |
|
ROBERT WOLNY
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
předseda představenstva |
05.08.2014 |
Adresa: |
6063, Rum, Langer Graben 2c |
|
ROBERT WOLNY
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
předseda představenstva |
05.08.2014 |
Adresa: |
Rum, Langer Graben 2c, 6063, Langer Graben 2c, 6063 Rum, Rakousko |
|
Martin Schäfer
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
84152, Mengkofen, Am Schwebach 109 |
|
Petr Hotovec
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
91086, Aurachtal, Buchleithe 59 |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
28002, 2478978, Ovčáry, Ovčáry, Kolínská, 121 |
|
Martin Schäfer
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
Mengkofen, Am Schwebach 109, 84152, Am Schwebach 109, 84152 Mengkofen, Německo |
|
Petr Hotovec
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
Aurachtal, Buchleithe 59, 91086, Buchleithe 59, 91086 Aurachtal, Německo |
|
JIŘÍ SVOBODA
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
člen představenstva |
24.09.2013 |
Adresa: |
28002, 2478978, Kolín, Ovčáry, Ovčáry, Kolínská, 121, Kolínská 121, 28002 Ovčáry |
|
ROBERT WOLNY
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
člen představenstva |
20.05.2013 |
Adresa: |
6063, Rum, Langer Graben 2c |
|
ROBERT WOLNY
|
Neaktivní
od 05.08.2014
|
člen představenstva |
20.05.2013 |
Adresa: |
Rum, Langer Graben 2c, 6063, Langer Graben 2c, 6063 Rum, Rakousko |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 20.05.2013
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha 5, Smíchov, Nám. 14. října, 1381, 4 |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
předseda představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
MVDr. Ingrid Eisner
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 20.05.2013
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
15000, 22089217, Praha, Smíchov, náměstí 14. října, 1381, 4, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
předseda představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
MVDr. Ingrid Eisner
|
Neaktivní
od 24.09.2013
|
člen představenstva |
09.11.2011 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
Filip Charvát
|
Neaktivní
od 20.10.2008
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
21700362, Praha 1, Malá Strana, Říční, 544/13 |
|
Filip Charvát
|
Neaktivní
od 20.10.2008
|
člen představenstva |
05.11.2007 |
Adresa: |
11800, 21700362, Praha, Malá Strana, Říční, 544, 13, Říční 544/13, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Filip Charvát
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
|
19.10.2007 |
Adresa: |
21700362, Praha 1, Malá Strana, Říční, 544/13 |
|
Filip Charvát
|
Neaktivní
od 05.11.2007
|
|
19.10.2007 |
Adresa: |
11800, 21700362, Praha, Malá Strana, Říční, 544, 13, Říční 544/13, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
předseda představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
15200, 22007091, Praha 5, Hlubočepy, Grussova, 829/8 |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
předseda představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 09.11.2011
|
člen představenstva |
16.10.2006 |
Adresa: |
15200, 22007091, Praha, Hlubočepy, Grussova, 829, 8, Grussova 829/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
ing. Petr Megis
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen |
22.11.2002 |
Adresa: |
22007091, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Grussova, 829/8 |
|
ing. Petr Megis
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen |
22.11.2002 |
Adresa: |
15200, 22007091, Praha, Hlubočepy, Grussova, 829, 8, Grussova 829/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 22.11.2002
|
člen představenstva |
28.11.2000 |
Adresa: |
22699287, Praha 5, Praha 5, Hlubočepy, Šejbalové, 897/7 |
|
Ing. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 22.11.2002
|
člen představenstva |
28.11.2000 |
Adresa: |
15200, 22699287, Praha, Hlubočepy, Šejbalové, 897, 7, Šejbalové 897/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Miroslav Grégr
|
Neaktivní
od 28.11.2000
|
člen představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, Říčany, Táborská, 1901/56 |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
předseda představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, 12726168, Říčany, Táborská, 932 |
|
MIROSLAV GRÉGR
|
Neaktivní
od 28.11.2000
|
člen představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, 12735388, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 1901, 70, Táborská 1901/70, 25101 Říčany |
|
Fred Eisner
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
předseda představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
MVDr. Ingrid Eisnerová
|
Neaktivní
od 16.10.2006
|
člen představenstva |
06.04.2000 |
Adresa: |
25101, 12726168, Praha-východ, Říčany, Říčany, Táborská, 932, 59, Táborská 932/59, 25101 Říčany |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
předseda představenstva |
20.10.1997 |
Adresa: |
15200, Praha 5 - Hlubočepy, Grussova, 829/8 |
|
Ing. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen |
20.10.1997 |
Adresa: |
15200, 22699287, Praha 5, Praha 5, Šejbalové, 897 |
|
Helena Janoušková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen představenstva |
20.10.1997 |
Adresa: |
28163, Kolín, Kostelec nad Černými Lesy, Ruská, 991 |
|
Ing. Peter Megis
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
předseda představenstva |
20.10.1997 |
Adresa: |
15200, 22007091, Praha, Hlubočepy, Grussova, 829, 8, Grussova 829/8, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Jiří Žahour
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen |
20.10.1997 |
Adresa: |
15200, 22699287, Praha, Hlubočepy, Šejbalové, 897, 7, Šejbalové 897/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Helena Janoušková
|
Neaktivní
od 06.04.2000
|
člen představenstva |
20.10.1997 |
Adresa: |
28163, 6061834, Praha-východ, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Černými lesy, Ruská, 991, Ruská 991, 28163 Kostelec nad Černými lesy |
|
Thomas Siegfried
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.09.1995 |
Adresa: |
Opava, Hořicova, 44 |
|
Dr. Daniel Model
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.09.1995 |
Adresa: |
Opava, Hořicova, 44 |
|
Thomas Siegfried
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.09.1995 |
Adresa: |
74705, 27170781, Opava, Opava, Kateřinky, Hořicova, 1656, 44, Hořicova 1656/44, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Dr. Daniel Model
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen |
28.09.1995 |
Adresa: |
74705, 27170781, Opava, Opava, Kateřinky, Hořicova, 1656, 44, Hořicova 1656/44, Kateřinky, 74705 Opava |
|
Dr. Daniel Model
|
Neaktivní
od 28.09.1995
|
předseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
8570 Weinfelden,Švýcarsko, Holderenweg 5 |
|
Dr. Ulrich Geissman
|
Neaktivní
od 28.09.1995
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
9500 Wil/SG,Švýcarsko, Friedtalweg 10 |
|
JUDr. Magda Pištorová
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
21714576, Praha 1, Soukenická, 27 |
|
Dr. Daniel Model
|
Neaktivní
od 28.09.1995
|
předseda představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
8570 Weinfelden,Švýcarsko, Holderenweg 5, Holderenweg 5, 8570 Weinfelden,Švýcarsko, Česká republika |
|
Dr. Ulrich Geissman
|
Neaktivní
od 28.09.1995
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
9500 Wil/SG,Švýcarsko, Friedtalweg 10, Friedtalweg 10, 9500 Wil/SG,Švýcarsko, Česká republika |
|
JUDr. Magda Pištorová
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
člen představenstva |
23.06.1993 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha, Nové Město, Soukenická, 2060, 27, Soukenická 2060/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Magda Pištorová
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
předseda představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
21714576, Praha 1, Soukenická, 27 |
|
Konrád Kesek
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
21740810, Praha 2, Záhřebská, 28 |
|
Jana Štěpánková
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
22393307, Praha 8, Přádova, 2092 |
|
MAGDA PIŠTOROVÁ
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
předseda představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
11000, 21714576, Praha, Nové Město, Soukenická, 2060, 27, Soukenická 2060/27, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Konrád Kesek
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
12000, 21740810, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 155, 28, Záhřebská 155/28, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Jana Štěpánková
|
Neaktivní
od 23.06.1993
|
člen představenstva |
29.09.1992 |
Adresa: |
18200, 22393307, Praha, Libeň, Přádova, 2092, 12, Přádova 2092/12, Libeň, 18200 Praha 8 |
|