ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
předseda představenstva |
28.05.2015 |
Adresa: |
79201, 2768208, Razová, Razová, 351 |
|
LADISLAV HOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
výrobní náměstek |
28.05.2015 |
Adresa: |
73601, 24902888, Havířov, Město, Jungmannova, 691, 3 |
|
ROSTISLAV SIKORA
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
předseda představenstva |
28.05.2015 |
Adresa: |
79201, 2768208, Bruntál, Razová, Razová, 351, č.p. 351, 79201 Razová |
|
LADISLAV HOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 11.07.2015
|
výrobní náměstek |
28.05.2015 |
Adresa: |
73601, 24902888, Karviná, Havířov, Město, Jungmannova, 691, 3, Jungmannova 691/3, Město, 73601 Havířov |
|
Ivo Vlček
|
Neaktivní
od 03.06.1997
|
ekonomický náměstek |
05.11.1992 |
Adresa: |
3228266, Ostrava, Na Skotnici, 334 |
|
Rostislav Sikora
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda představenstva |
05.11.1992 |
Adresa: |
3306500, Ostrava, Francouzská, 6018 |
|
Ladislav Hořínek
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
výrobní náměstek |
05.11.1992 |
Adresa: |
3, Havířov, Jungmanova, 3 |
|
Ivo Vlček
|
Neaktivní
od 03.06.1997
|
ekonomický náměstek |
05.11.1992 |
Adresa: |
71100, 3228266, Ostrava-město, Ostrava, Koblov, Na Skotnici, 334, 8, Na Skotnici 334/8, Koblov, 71100 Ostrava |
|
Rostislav Sikora
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
předseda představenstva |
05.11.1992 |
Adresa: |
70800, 3306500, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Francouzská, 6018, 63, Francouzská 6018/63, Poruba, 70800 Ostrava |
|
LADISLAV HOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 28.05.2015
|
výrobní náměstek |
05.11.1992 |
Adresa: |
73601, 24902888, Karviná, Havířov, Město, Jungmannova, 691, 3, Jungmannova 691/3, Město, 73601 Havířov |
|