FRANCESCO AUGUSTO RAZETTO
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen představenstva |
12.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21720304, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Melantrichova, 472, 12 |
|
FRANCESCO AUGUSTO RAZETTO
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
člen představenstva |
12.05.2016 |
Adresa: |
11000, 21720304, Praha, Staré Město, Melantrichova, 472, 12, Melantrichova 472/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Francesco Augusto Razetto
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21720304, Praha 1, Staré Město, Melantrichova, 12 |
|
Jean Jacques Antoine Negroni
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
|
05.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21735999, Praha 2, Gorazdova, 8 |
|
Francesco Augusto Razetto
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
předseda představenstva |
05.10.2007 |
Adresa: |
11000, 21720304, Praha, Staré Město, Melantrichova, 472, 12, Melantrichova 472/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Jean Jacques Antoine Negroni
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
|
05.10.2007 |
Adresa: |
12000, 21735999, Praha, Nové Město, Gorazdova, 1971, 8, Gorazdova 1971/8, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Riccardo Gandus
|
Neaktivní
od 05.10.2007
|
předseda |
09.11.2005 |
Adresa: |
Milano, Massena Andrea, 12/7 |
|
Anna Artemia Tofani
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
09.11.2005 |
Adresa: |
Prato, Via B. Cairoli, 74 |
|
Riccardo Gandus
|
Neaktivní
od 05.10.2007
|
předseda |
09.11.2005 |
Adresa: |
12/7, Milano, Massena Andrea, Massena Andrea 12/7, Milano, Itálie |
|
Anna Artemia Tofani
|
Neaktivní
od 12.05.2016
|
člen |
09.11.2005 |
Adresa: |
74, Prato, Via B. Cairoli, Via B. Cairoli 74, Prato, Itálie |
|
Serge Borenstein
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
člen |
31.12.2003 |
Adresa: |
22135201, Praha 5, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 09.11.2005
|
člen |
31.12.2003 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Serge Borenstein
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
30.11.2000 |
Adresa: |
22135201, Praha 5, Praha 5, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
Marylene Chapellier Borenstein, dat. nar. 24.8.1949
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
30.11.2000 |
Adresa: |
22135201, Praha 5, Praha 5, Zbraslav, Žitavského, 499 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
30.11.2000 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Marylene Chapellier Borenstein, dat. nar. 24.8.1949
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
30.11.2000 |
Adresa: |
15600, 22135201, Praha, Zbraslav, Žitavského, 499, Žitavského 499, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
SERGE BORENSTEIN, dat. nar. 23.3.1949
|
Neaktivní
od 30.11.2000
|
člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
14000, 21989800, Praha 4, Praha 4, Roztylské sady, 1087/28 |
|
Marylene Chapellier Borenstein, dat. nar. 24.8.1949
|
Neaktivní
od 30.11.2000
|
člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
21989800, Praha 4, Praha 4, Roztylské sady, 28 |
|
SERGE BORENSTEIN, dat. nar. 23.3.1949
|
Neaktivní
od 30.11.2000
|
člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
14100, 21989800, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1087, 28, Roztylské sady 1087/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Marylene Chapellier Borenstein, dat. nar. 24.8.1949
|
Neaktivní
od 30.11.2000
|
člen představenstva |
17.08.1998 |
Adresa: |
14100, 21989800, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1087, 28, Roztylské sady 1087/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Marylene Chapellier Borenstein
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
člen představenstva |
13.08.1996 |
Adresa: |
21989800, Praha 4, Praha 4, Roztylské sady, 28 |
|
Marylene Chapellier Borenstein
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
člen představenstva |
13.08.1996 |
Adresa: |
14100, 21989800, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1087, 28, Roztylské sady 1087/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Albert Maizel
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
14.03.1994 |
Adresa: |
78180, Francie, Avenue du Centre 21,Montigny |
|
Albert Maizel
|
Neaktivní
od 31.12.2003
|
člen představenstva |
14.03.1994 |
Adresa: |
Francie, Avenue du Centre 21,Montigny, 78180, Avenue du Centre 21,Montigny, 78180 Francie, Česká republika |
|
ISRAEL NAGIEL
|
Neaktivní
od 14.03.1994
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
Bruxelles, Belgie, Chauseé de Vleurgaat 221 |
|
PHILIPPE LHOME
|
Neaktivní
od 13.08.1996
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
Chaud Fontaine, Belgie, Av. du Centenaire 25 |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
14000, 21989800, Praha 4, Roztylské sady, 1087/28 |
|
ISRAEL NAGIEL
|
Neaktivní
od 14.03.1994
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
Bruxelles, Belgie, Chauseé de Vleurgaat 221, Chauseé de Vleurgaat 221, Bruxelles, Belgie, Česká republika |
|
PHILIPPE LHOME
|
Neaktivní
od 13.08.1996
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
Chaud Fontaine, Belgie, Av. du Centenaire 25, Av. du Centenaire 25, Chaud Fontaine, Belgie, Česká republika |
|
SERGE BORENSTEIN
|
Neaktivní
od 17.08.1998
|
člen představenstva |
13.11.1992 |
Adresa: |
14100, 21989800, Praha, Záběhlice, Roztylské sady, 1087, 28, Roztylské sady 1087/28, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|