Bedřich Posekaný
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
člen představenstva |
28.12.1999 |
Adresa: |
22398767, Praha 8, Praha 8, Glowackého, 545 |
|
BEDŘICH POSEKANÝ
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
člen představenstva |
28.12.1999 |
Adresa: |
18100, 22398767, Praha, Troja, Glowackého, 545, 9, Glowackého 545/9, Troja, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Jan Suk
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Místopředseda představenstva |
29.07.1997 |
Adresa: |
25263, 1, Praha-západ, Roztoky u Prahy, Václavská, 1556 |
|
Ing. Jan Soukup
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Předseda představenstva |
29.07.1997 |
Adresa: |
22609628, Praha 10, Praha 10, Nad Třebešínem III, č.1 |
|
JUDr. JAN SUK
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Místopředseda představenstva |
29.07.1997 |
Adresa: |
25263, 12885711, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Václavská, 1556, Václavská 1556, 25263 Roztoky |
|
Ing. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 27.01.2003
|
Předseda představenstva |
29.07.1997 |
Adresa: |
10000, 22609628, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem III, 893, 1, Nad Třebešínem III 893/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr.Jan Suk
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
1, Roztoky u Prahy, Václavská, 1556 |
|
JUDr.Jan Suk
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen představenstva |
03.11.1995 |
Adresa: |
25263, 12885711, Praha-západ, Roztoky, Roztoky, Václavská, 1556, Václavská 1556, 25263 Roztoky |
|
ing. Jana Outratová
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
22.11.1993 |
Adresa: |
21715921, Praha 1, Malé náměstí, 138/4 |
|
ing. Jana Outratová
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
22.11.1993 |
Adresa: |
11000, 21715921, Praha, Staré Město, Malé náměstí, 138, 4, Malé náměstí 138/4, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Stanislava Holečková
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
15000, 100, Praha5, Brdlíkova 200/27 |
|
Akad.arch. Vladimír Jan Rott
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
10000, 22590358, Praha 10, Počernická, 52 |
|
Ing. Jan Soukup
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
22609628, Praha 10, Nad Třebešínem III, č.1 |
|
Vlastimil Schwarz
|
Neaktivní
od 28.12.1999
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
18000, 22368353, Praha 8, Bergerova, 1116 |
|
Stanislava Holečková
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
15000, 22041931, Praha, Motol, Brdlíkova, 200, 27, Brdlíkova 200/27, Motol, 15000 Praha 5 |
|
Akad.arch. Vladimír Jan Rott
|
Neaktivní
od 03.11.1995
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
10800, 22590358, Praha, Malešice, Počernická, 463, 52, Počernická 463/52, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Ing. JAN SOUKUP
|
Neaktivní
od 29.07.1997
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
10000, 22609628, Praha, Strašnice, Nad Třebešínem III, 893, 1, Nad Třebešínem III 893/1, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vlastimil Schwarz
|
Neaktivní
od 28.12.1999
|
člen |
06.01.1993 |
Adresa: |
18200, 22368353, Praha, Kobylisy, Bergerova, 1116, 1, Bergerova 1116/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|