LUDĚK FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 25.03.2021
|
člen představenstva |
15.02.2019 |
Adresa: |
43111, 23545330, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Alešova, 1507 |
|
LUDĚK FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 25.03.2021
|
člen představenstva |
15.02.2019 |
Adresa: |
43111, 23545330, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Alešova, 1507, Alešova 1507, 43111 Jirkov |
|
ZDENĚK NECKÁŘ
|
Neaktivní
od 25.03.2021
|
místopředseda představenstva |
23.10.2016 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1 |
|
ZDENĚK NECKÁŘ
|
Neaktivní
od 25.03.2021
|
místopředseda představenstva |
23.10.2016 |
Adresa: |
58601, 12331520, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Masarykovo náměstí, 97, 1, Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava |
|
LUDĚK FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
43111, 23546697, Jirkov, Jirkov, Krušnohorská, 1665 |
|
LUDĚK FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 15.02.2019
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
43111, 23546697, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Krušnohorská, 1665, Krušnohorská 1665, 43111 Jirkov |
|
Jiří Jansík
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
předseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
16562909, Česká Lípa, Kamenický Šenov, 9. května, 655 |
|
Luděk Formánek
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
23546069, Chomutov, Jirkov, Na Borku, 1600 |
|
Zdeněk Neckář
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
místopředseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
12348112, Jihlava, Jihlava, Mahlerova, 10 |
|
Jiří Jansík
|
Neaktivní
od 02.03.2004
|
předseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
47114, 16562909, Česká Lípa, Kamenický Šenov, Kamenický Šenov, 9. května, 655, 9. května 655, 47114 Kamenický Šenov |
|
Luděk Formánek
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
43111, 23546069, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Na Borku, 1600, Na Borku 1600, 43111 Jirkov |
|
Zdeněk Neckář
|
Neaktivní
od 23.10.2016
|
místopředseda představenstva |
25.10.2000 |
Adresa: |
58601, 12348112, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Mahlerova, 1907, 10, Mahlerova 1907/10, 58601 Jihlava |
|
Ing. Miloslav Číž
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
předseda představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
22626778, Praha 10, Tehovská, 70 |
|
Petr Koula
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
místopředseda představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
21712298, Praha 1, Černá, 12 |
|
Růžena Solíková
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
člen představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
11432152, Kutná Hora, Želivského, 678 |
|
Petr Koula
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
místopředseda představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
11000, 21712298, Praha, Nové Město, Černá, 1506, 12, Černá 1506/12, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Růžena Solíková
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
člen představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
28401, 11432152, Kutná Hora, Kutná Hora, Žižkov, Želivského, 678, Želivského 678, Žižkov, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Miloslav Číž
|
Neaktivní
od 25.10.2000
|
předseda představenstva |
21.01.1993 |
Adresa: |
10000, 22626778, Praha, Strašnice, Tehovská, 2290, 70, Tehovská 2290/70, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|