Ing. JIŘÍ HALFAR
|
Aktivní
|
člen představenstva |
20.03.2024 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 105, 17. listopadu 105, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Jiří Halfar
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.05.2004 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 105 |
|
Ing. JIŘÍ HALFAR
|
Neaktivní
od 20.03.2024
|
člen představenstva |
11.05.2004 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 105, 17. listopadu 105, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Marie Halfarová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
předseda představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, 17. listopadu, 105 |
|
Ing. Radka Halfarová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, 17. listopadu, 105 |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28101, 11430648, Kutná Hora, Kutná Hora, Chelčického, 524 |
|
Ing. Marie Halfarová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
předseda představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 105, 17. listopadu 105, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Ing. Radka Halfarová
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28401, 11618833, Kutná Hora, Kutná Hora, Šipší, 17. listopadu, 105, 17. listopadu 105, Šipší, 28401 Kutná Hora |
|
Pavel Janeček
|
Neaktivní
od 11.05.2004
|
člen představenstva |
11.03.2002 |
Adresa: |
28401, 11430648, Kutná Hora, Kutná Hora, Žižkov, Chelčického, 524, Chelčického 524, Žižkov, 28401 Kutná Hora |
|
Jaroslava Bažantová
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
13000, 21763321, Praha 3, Ondříčkova, 10 |
|
Blanka Stoupenská
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Pískovcova, 733 |
|
František Kubelka
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
13000, 21760632, Praha 3, Lucemburská, 2 |
|
Jaroslava Bažantová
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
13000, 21763321, Praha, Vinohrady, Ondříčkova, 1975, 10, Ondříčkova 1975/10, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Blanka Stoupenská
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
733, Praha 9, Pískovcova, 19000, Pískovcova 733, 19000 Praha 9, Česká republika |
|
František Kubelka
|
Neaktivní
od 11.03.2002
|
|
05.02.1993 |
Adresa: |
13000, 21760632, Praha, Vinohrady, Lucemburská, 1023, 2, Lucemburská 1023/2, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|