TOMÁŠ NOVÁK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
10.08.2018 |
Adresa: |
25601, 14331381, Benešov, Benešov, Úročnice, 64 |
|
RNDr. PAVEL NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.02.2017 |
Adresa: |
25208, 26804131, Praha-západ, Buš, Buš, 108 |
|
RNDr. PAVEL NOVÁK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
10.02.2017 |
Adresa: |
25208, 26804131, Praha-západ, Buš, Buš, 108, č.p. 108, 25208 Buš |
|
RNDr. MILOŠ UZEL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22307869, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1166, 28 |
|
RNDr. Miloš Uzel
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
17000, 22307869, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1166, 28, Heřmanova 1166/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 25.07.2023
|
člen představenstva |
10.08.2018 |
Adresa: |
25601, 14331381, Benešov, Benešov, Úročnice, 64, Úročnice 64, 25601 Benešov |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
14800, 21846596, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.08.2018
|
člen představenstva |
12.06.2015 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32, Hrudičkova 2099/32, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha 4, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32 |
|
RNDr. PAVEL NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
předseda představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
15200, 22004891, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 647, 27 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 12.06.2015
|
člen představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32, Hrudičkova 2099/32, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
RNDr. PAVEL NOVÁK
|
Neaktivní
od 10.02.2017
|
předseda představenstva |
14.05.2015 |
Adresa: |
15200, 22004891, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 647, 27, Renoirova 647/27, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha 4, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Člen představenstva |
24.10.2013 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32, Hrudičkova 2099/32, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Tomáš Novák
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
Člen představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
21846596, Praha 4, Praha 4, Hrudičkova, 2099 |
|
RNDr. Pavel Novák
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Předseda představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
22004891, Praha 5, Praha 5, Renoirova, 27 |
|
RNDr. Miloš Uzel
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Člen představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
22307869, Praha 7, Praha 7, Heřmanova, 28 |
|
TOMÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 24.10.2013
|
Člen představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
14800, 21846596, Praha, Chodov, Hrudičkova, 2099, 32, Hrudičkova 2099/32, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
RNDr. PAVEL NOVÁK
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Předseda představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
15200, 22004891, Praha, Hlubočepy, Renoirova, 647, 27, Renoirova 647/27, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
RNDr. Miloš Uzel
|
Neaktivní
od 14.05.2015
|
Člen představenstva |
28.02.2001 |
Adresa: |
17000, 22307869, Praha, Holešovice, Heřmanova, 1166, 28, Heřmanova 1166/28, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jan Boček
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
Člen představenstva |
26.01.1994 |
Adresa: |
21953414, Praha 4, Pujmanové, 1543/34 |
|
Ing. Tomáš Podroužek
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
Člen představenstva |
26.01.1994 |
Adresa: |
21953686, Praha 4, Kotorská, 1570/12 |
|
Ing. Jan Boček
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
Člen představenstva |
26.01.1994 |
Adresa: |
14000, 21953414, Praha, Nusle, Pujmanové, 1543, 34, Pujmanové 1543/34, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Tomáš Podroužek
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
Člen představenstva |
26.01.1994 |
Adresa: |
14000, 21953686, Praha, Nusle, Kotorská, 1570, 12, Kotorská 1570/12, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Martin Huml
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
místopředseda představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
16000, 22181776, Praha 6, Jugoslávských partyzánů, 36 |
|
James G. Guidi
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
člen představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
16000, 22191364, Praha 6, Vostrovská, 18 |
|
Ing. Martin Šafář
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
předseda představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
15000, 22098569, Praha 5, Kmochova, 12 |
|
James G. Guidi
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
člen představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
16000, 22191364, Praha, Dejvice, Vostrovská, 625, 18, Vostrovská 625/18, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Huml
|
Neaktivní
od 26.01.1994
|
místopředseda představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
16000, 22181776, Praha, Bubeneč, Jugoslávských partyzánů, 737, 36, Jugoslávských partyzánů 737/36, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Šafář
|
Neaktivní
od 28.02.2001
|
předseda představenstva |
31.08.1992 |
Adresa: |
15000, 22098569, Praha, Smíchov, Kmochova, 2148, 12, Kmochova 2148/12, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|