JIŘÍ FROLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22550500, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8 |
|
JIŘÍ FROLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
07.04.2018 |
Adresa: |
11101, 22550500, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8, Kutnohorská 204/8, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
JAROSLAV RATAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21869022, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Hurbanova, 1177, 22 |
|
JAROSLAV RATAJ
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
14200, 21869022, Praha, Krč, Hurbanova, 1177, 22, Hurbanova 1177/22, Krč, 14200 Praha 4 |
|
JIŘÍ FROLÍK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
10900, 22550500, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8 |
|
JIŘÍ FROLÍK
|
Neaktivní
od 07.04.2018
|
jednatel |
13.05.2014 |
Adresa: |
11101, 22550500, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8, Kutnohorská 204/8, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Jiří Frolík
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
Jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
10900, Praha 10, Kutnohorská, 8 |
|
Jaroslav Rataj
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
14200, 21869022, Praha 4, Hurbanova, 1177, 22 |
|
JIŘÍ FROLÍK
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
Jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
11101, 22550500, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8, Kutnohorská 204/8, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
JAROSLAV RATAJ
|
Neaktivní
od 13.05.2014
|
jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
14200, 21869022, Praha, Krč, Hurbanova, 1177, 22, Hurbanova 1177/22, Krč, 14200 Praha 4 |
|
ing. Ivan Čáp
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
21822638, Praha 4, Pod kopcem, 38/10 |
|
ing. Ivan Čáp
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
02.08.1994 |
Adresa: |
14700, 21822638, Praha, Hodkovičky, Pod kopcem, 38, 10, Pod kopcem 38/10, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Jiří Frolík
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
27.05.1994 |
Adresa: |
Praha 10, Kutnohorská, 8 |
|
JIŘÍ FROLÍK
|
Neaktivní
od 27.07.2011
|
Jednatel |
27.05.1994 |
Adresa: |
11101, 22550500, Praha, Dolní Měcholupy, Kutnohorská, 204, 8, Kutnohorská 204/8, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
Herbert Bruno Krag
|
Neaktivní
od 27.09.1993
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
SRN, 8540 Schwabach |
|
Josef Trpišovský
|
Neaktivní
od 02.08.1994
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
10000, Praha 10 - Strašnice, Na vrších 14 |
|
Wolfgang Fiegel
|
Neaktivní
od 24.10.1996
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
Am Birkhof 54, D-8832 Weipenburg, SRN |
|
Karl Zeiler
|
Neaktivní
od 24.10.1996
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
Wacholderweg 6, D-8542 Roth, SRN |
|
Herbert Bruno Krag
|
Neaktivní
od 27.09.1993
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
SRN, 8540 Schwabach, 8540 Schwabach, SRN, Česká republika |
|
Josef Trpišovský
|
Neaktivní
od 02.08.1994
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
10000, 22605444, Praha, Strašnice, Na vrších, 551, 14, Na vrších 551/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Wolfgang Fiegel
|
Neaktivní
od 24.10.1996
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
Am Birkhof 54, D-8832 Weipenburg, SRN, D-8832 Weipenburg, SRN, Am Birkhof 54, Česká republika |
|
Karl Zeiler
|
Neaktivní
od 24.10.1996
|
Jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
Wacholderweg 6, D-8542 Roth, SRN, D-8542 Roth, SRN, Wacholderweg 6, Česká republika |
|