Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | ČekoPres, a.s. v likvidaci |
ICO: | 47117591 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21713464, Praha, Nové Město, Havlíčkova, 1682, 15, Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 02.09.1992 |
Datum ukončení: | 08.07.2021 |
Předmět podnikání: |
zprostředkování v oblasti periodických a neperiodických publikací
zprostředkování v oblasti periodických a neperiodickýchpublikací
poradenství v oblasti periodických a neperiodických publikací
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Henri Morny | Neaktivní od 08.07.2021 | 02.09.1992 | |
|
|||
Sylvie Lossi | Neaktivní od 08.07.2021 | 02.09.1992 | |
|
|||
Gerard Maurice | Neaktivní od 08.07.2021 | 02.09.1992 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
EMANUEL KRIEGEL | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
IWES DE CHAISE MARTIN | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
CHRISTIAN GRIMALDI | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
EMANUEL KRIEGEL | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
IWES DE CHAISE MARTIN | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
CHRISTIAN GRIMALDI | Neaktivní od 08.07.2021 | člen předst. | 05.10.2016 |
|
|||
Emanuel Kriegel | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
|||
Iwes de Chaise Martin | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
|||
CHRISTIAN GRIMALDI | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
|||
Emanuel Kriegel | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
|||
Iwes de Chaise Martin | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
|||
Christian Grimaldi | Neaktivní od 05.10.2016 | člen předst. | 02.09.1992 |
|
Registrační číslo ČekoPres, a.s. v likvidaci je 47117591.
Registrační adresa ČekoPres, a.s. v likvidaci je 11000, 21713464, Praha, Nové Město, Havlíčkova, 1682, 15, Havlíčkova 1682/15, Nové Město, 11000 Praha 1.
ČekoPres, a.s. v likvidaci byla založena 02.09.1992.