Michal Endler
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
47001, 23475692, Česká Lípa, Českokamenická, 1799/13 |
|
Michal Endler
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
09.02.2009 |
Adresa: |
47001, 23475692, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Českokamenická, 1799, 13, Českokamenická 1799/13, 47001 Česká Lípa |
|
Jiří Jehlička
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
01.06.2007 |
Adresa: |
28907, 1154460, Libice nad Cidlinou, Na Zámostí, 81 |
|
Jiří Jehlička
|
Neaktivní
od 09.02.2009
|
jednatel |
01.06.2007 |
Adresa: |
28907, 1154460, Nymburk, Libice nad Cidlinou, Libice nad Cidlinou, Na Zámostí, 81, Na Zámostí 81, 28907 Libice nad Cidlinou |
|
Petr Polívka
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
06.09.1995 |
Adresa: |
Praha 10-Michle, Brtlická 4/1086 |
|
Petr Polívka
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
06.09.1995 |
Adresa: |
10100, 22593527, Praha, Michle, Brtnická, 1086, 4, Brtnická 1086/4, Michle, 10100 Praha 10 |
|
Jan Schánilec
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Jug.partyzánů, 11 |
|
JUDr. Antonín Friml
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
14000, 21948488, Praha 4, Pod vilami, 13/1038 |
|
Jan Schánilec
|
Neaktivní
od 06.09.1995
|
jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
16000, 22197508, Praha, Dejvice, Jugoslávských partyzánů, 1091, 11, Jugoslávských partyzánů 1091/11, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Antonín Friml
|
Neaktivní
od 01.11.2005
|
jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
14000, 21948488, Praha, Nusle, Pod vilami, 1038, 13, Pod vilami 1038/13, Nusle, 14000 Praha 4 |
|