DANIEL MAJÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2021 |
Adresa: |
18000, 22387731, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 1540, 3 |
|
DANIEL MAJÁR
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2021 |
Adresa: |
18000, 22387731, Praha, Libeň, Františka Kadlece, 1540, 3, Františka Kadlece 1540/3, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
MUDr. JAROSLAV VRKOČ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22300562, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57 |
|
MUDr. JAROSLAV VRKOČ
|
Aktivní
|
jednatel |
06.08.2015 |
Adresa: |
17000, 22300562, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57, Milady Horákové 547/57, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARTINA VRKOČOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
14100, 21912424, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Pekárenská, 1164, 2 |
|
MARTINA VRKOČOVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Jednatel |
02.10.2020 |
Adresa: |
14100, 21912424, Praha, Michle, Pekárenská, 1164, 2, Pekárenská 1164/2, Michle, 14100 Praha 4 |
|
MARTINA MAJÁROVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
17000, 22300562, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57 |
|
MARTINA MAJÁROVÁ
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Jednatel |
09.09.2020 |
Adresa: |
17000, 22300562, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57, Milady Horákové 547/57, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARTINA VRKOČOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
Jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22300562, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57 |
|
MARTINA VRKOČOVÁ
|
Neaktivní
od 02.10.2020
|
Jednatel |
15.04.2015 |
Adresa: |
17000, 22300562, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57, Milady Horákové 547/57, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Jaroslav Vrkoč
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
22.12.2011 |
Adresa: |
17000, 22300562, Praha 7, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57 |
|
MUDr. JAROSLAV VRKOČ
|
Neaktivní
od 06.08.2015
|
jednatel |
22.12.2011 |
Adresa: |
17000, 22300562, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 547, 57, Milady Horákové 547/57, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. Jaroslav Vrkoč
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
12000, 21751145, Praha 2, Chodská, 7 |
|
Eva Vraná
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
17000, 22310690, Praha 7, Šimáčkova, 2 |
|
MUDr. Petr Vrkoč
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
10200, 22576584, Praha 10, U průseku, 2 |
|
MUDr. Jaroslav Vrkoč
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
12000, 21751145, Praha, Vinohrady, Chodská, 1181, 7, Chodská 1181/7, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Eva Vraná
|
Neaktivní
od 22.12.2011
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
17000, 22310690, Praha, Holešovice, Šimáčkova, 1378, 2, Šimáčkova 1378/2, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. PETR VRKOČ
|
Neaktivní
od 15.04.2015
|
jednatel |
07.09.1992 |
Adresa: |
10200, 22576584, Praha, Hostivař, U průseku, 1160, 2, U průseku 1160/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|