JINDŘICH ULLRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2017 |
Adresa: |
25219, 26286041, Praha-západ, Rudná, Rudná, Oblouková, 1304, 21 |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2017 |
Adresa: |
25219, 26286041, Praha-západ, Rudná, Rudná, Oblouková, 1304, 21, Oblouková 1304/21, 25219 Rudná |
|
PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 08.04.2021
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 2026, 14 |
|
PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 08.04.2021
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 2026, 14, Nová 2026/14, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
20.05.2013 |
Adresa: |
10000, 22604146, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
jednatel |
20.05.2013 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a, U trati 445/2a, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 20.05.2013
|
Jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
15800, 27721311, Praha 5, Jinonice, Vacínovská, 830, 5 |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 20.05.2013
|
Jednatel |
06.10.2010 |
Adresa: |
15800, 27721311, Praha, Jinonice, Vacínovská, 830, 5, Vacínovská 830/5, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Pavel Říha
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
02.12.2009 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, Nová, 2026/14 |
|
PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
02.12.2009 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 2026, 14, Nová 2026/14, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
Jednatel |
25.05.2009 |
Adresa: |
16200, 22156321, Praha 6, Heyrovského nám., 5 |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 06.10.2010
|
Jednatel |
25.05.2009 |
Adresa: |
16200, 22156321, Praha, Břevnov, Heyrovského náměstí, 780, 5, Heyrovského náměstí 780/5, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 25.05.2009
|
Jednatel |
26.09.1994 |
Adresa: |
16000, 22156321, Praha 6, Heyrovského nám., 5 |
|
RNDr. Jan Herzmann
|
Neaktivní
od 25.05.2009
|
Jednatel |
26.09.1994 |
Adresa: |
16200, 22156321, Praha, Břevnov, Heyrovského náměstí, 780, 5, Heyrovského náměstí 780/5, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
RNDr. Ivan Tomek
|
Neaktivní
od 26.09.1994
|
Jednatel-ředitel |
06.10.1992 |
Adresa: |
12000, 21753202, Praha 2, Moravská, 45 |
|
RNDr. Ivan Tomek
|
Neaktivní
od 26.09.1994
|
Jednatel-ředitel |
06.10.1992 |
Adresa: |
12000, 21753202, Praha, Vinohrady, Moravská, 1387, 45, Moravská 1387/45, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|