Ing. OTA BUZEK
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
|
19.08.2016 |
Adresa: |
14000, 21945829, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Nuselská, 698, 58 |
|
Ing. OTA BUZEK
|
Neaktivní
od 23.03.2022
|
|
19.08.2016 |
Adresa: |
14000, 21945829, Praha, Nusle, Nuselská, 698, 58, Nuselská 698/58, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Bohuslav Rudolf
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
Jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
54237, 2374102, Batňovice, čp. 59 |
|
Ing. Bohuslav Rudolf
|
Neaktivní
od 01.08.2014
|
Jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
54237, 2374102, Trutnov, Batňovice, Batňovice, 59, č.p. 59, 54237 Batňovice |
|
Ing. Josef Vintr
|
Neaktivní
od 15.05.1995
|
Jednatelé |
06.10.1992 |
Adresa: |
10600, 22688285, Praha 10, Aubrechtové, 3105 |
|
Ing. Ota Buzek
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
|
06.10.1992 |
Adresa: |
14000, 21945829, Praha 4, Nuselská, 58 |
|
Ing. Josef Vintr
|
Neaktivní
od 15.05.1995
|
Jednatelé |
06.10.1992 |
Adresa: |
10600, 22688285, Praha, Záběhlice, Aubrechtové, 3105, 3, Aubrechtové 3105/3, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Ing. OTA BUZEK
|
Neaktivní
od 19.08.2016
|
|
06.10.1992 |
Adresa: |
14000, 21945829, Praha, Nusle, Nuselská, 698, 58, Nuselská 698/58, Nusle, 14000 Praha 4 |
|