ALEŠ ŠMÍDA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
13000, 21760187, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 856, 74 |
|
ALEŠ ŠMÍDA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
13000, 21760187, Praha, Vinohrady, Slezská, 856, 74, Slezská 856/74, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Sucharda
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
21742871, Praha 2, Praha 2, Jana Masaryka, 348/40 |
|
PAVEL SUCHARDA
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
13.10.1999 |
Adresa: |
12000, 21742871, Praha, Vinohrady, Jana Masaryka, 348, 40, Jana Masaryka 348/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Miroslav Gabriel
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
14.06.1996 |
Adresa: |
22665439, Praha 10, Praha 10, Sámova, 18 |
|
Miroslav Gabriel
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
14.06.1996 |
Adresa: |
10100, 22665439, Praha, Vršovice, Sámova, 904, 18, Sámova 904/18, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. Robert Stolař
|
Neaktivní
od 14.06.1996
|
Jednatel |
16.03.1995 |
Adresa: |
Praha 4 - Spořilov, Hlavní 101 |
|
ing. Robert Stolař
|
Neaktivní
od 14.06.1996
|
Jednatel |
16.03.1995 |
Adresa: |
14100, 21985723, Praha, Záběhlice, Hlavní, 684, 101, Hlavní 684/101, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Václav Stulík
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
30.03.1993 |
Adresa: |
2892391, Horažďovice, Palackého, 931 |
|
Václav Stulík
|
Neaktivní
od 13.10.1999
|
Jednatel |
30.03.1993 |
Adresa: |
34101, 2892391, Klatovy, Horažďovice, Horažďovice, Palackého, 931, Palackého 931, 34101 Horažďovice |
|
Michal Štěpánek
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
Jednatel |
08.10.1992 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha 4, 5. května, 23 |
|
Michal Štěpánek
|
Neaktivní
od 20.02.1996
|
Jednatel |
08.10.1992 |
Adresa: |
14000, 21947147, Praha, Nusle, 5. května, 838, 23, 5. května 838/23, Nusle, 14000 Praha 4 |
|