Informace o společnosti
Datum aktualizace:
22.05.2024
Název: | WATAVAT, spol. s r. o. |
ICO: | 47122960 |
Registrovaná adresa: | 14800, 21882835, Praha, Kunratice, Netolická, 750, 9, Netolická 750/9, Kunratice, 14800 Praha 4 |
Začleněno na: | 09.10.1992 |
Předmět podnikání: |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
LUDWIG HASELBERGER | Aktivní | 26.09.2016 | |
|
|||
LUDWIG HASELBERGER | Aktivní | 26.09.2016 | |
|
|||
Ing. Jiří Lívanec | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
|||
František Kovařík | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
|||
Jaroslav Hřebíček | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
|||
Ing. Jiří Lívanec | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
|||
František Kovařík | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
|||
Jaroslav Hřebíček | Aktivní | 09.10.1992 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
FRANTIŠEK KOVAŘÍK | Aktivní | jednatel | 02.07.2016 |
|
|||
František Kovařík | Aktivní | jednatel | 02.07.2016 |
|
|||
Ing. Jiří Lívanec | Aktivní | jednatel | 09.10.1992 |
|
|||
Jaroslav Hřebíček | Aktivní | jednatel | 09.10.1992 |
|
|||
Ing. Jiří Lívanec | Aktivní | jednatel | 09.10.1992 |
|
|||
Jaroslav Hřebíček | Aktivní | jednatel | 09.10.1992 |
|
|||
František Kovařík | Neaktivní od 02.07.2016 | jednatel | 09.10.1992 |
|
|||
František Kovařík | Neaktivní od 02.07.2016 | jednatel | 09.10.1992 |
|
Registrační číslo WATAVAT, spol. s r. o. je 47122960.
Registrační adresa WATAVAT, spol. s r. o. je 14800, 21882835, Praha, Kunratice, Netolická, 750, 9, Netolická 750/9, Kunratice, 14800 Praha 4.
WATAVAT, spol. s r. o. byla založena 09.10.1992.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je LUDWIG HASELBERGER, LUDWIG HASELBERGER, Ing. Jiří Lívanec, František Kovařík, Jaroslav Hřebíček, Ing. Jiří Lívanec, František Kovařík, Jaroslav Hřebíček.