Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21711763, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4 |
|
Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2014 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4, Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Alexander Korb
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
21846243, Praha 4, Praha 4, Augustinova, 2065/12 |
|
ing. Alexander Korb
|
Neaktivní
od 01.12.2008
|
Jednatel |
27.03.2001 |
Adresa: |
14800, 21846243, Praha, Chodov, Augustinova, 2065, 12, Augustinova 2065/12, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Ing. Richard Chalupník
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
10.08.1998 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha 1, Praha 1, Ve Smečkách, 1408/4 |
|
Ing. RICHARD CHALUPNÍK
|
Neaktivní
od 22.05.2014
|
jednatel |
10.08.1998 |
Adresa: |
11000, 21711763, Praha, Nové Město, Ve Smečkách, 1408, 4, Ve Smečkách 1408/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ing. Martin Franz
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
jednatel |
16.09.1992 |
Adresa: |
13000, 21762554, Praha 3, Jičínská, 5 |
|
ing. Martin Franz
|
Neaktivní
od 10.08.1998
|
jednatel |
16.09.1992 |
Adresa: |
13000, 21762554, Praha, Vinohrady, Jičínská, 1748, 5, Jičínská 1748/5, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|