MARTINA BARTŮŇKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2024 |
Adresa: |
17000, 22306081, Praha, Holešovice, Ortenovo náměstí, 1025, 27, Ortenovo náměstí 1025/27, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
LADISLAV BARTŮNĚK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.02.2024 |
Adresa: |
17000, 22698035, Praha, Holešovice, Ortenovo náměstí, 1025, 27b, Ortenovo náměstí 1025/27b, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
ing. RENÉ LUDVÍK
|
Aktivní
|
Jednatelé |
09.04.2020 |
Adresa: |
25753, 14412349, Benešov, Olbramovice, Tomice II, 13 |
|
ing. Pavel Tlustý
|
Aktivní
|
|
22.09.1992 |
Adresa: |
14200, 21852464, Praha 4, Olbramovická, 712 |
|
Ing. PAVEL TLUSTÝ
|
Neaktivní
od 22.02.2024
|
|
11.01.2024 |
Adresa: |
14200, 21852464, Praha, Kamýk, Olbramovická, 712, 8, Olbramovická 712/8, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
ing. RENÉ LUDVÍK
|
Neaktivní
od 11.08.2023
|
Jednatelé |
09.04.2020 |
Adresa: |
25753, 14412349, Benešov, Olbramovice, Tomice II, 13, Tomice II 13, 25753 Olbramovice |
|
ing. Dušan Drábik
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
|
22.09.1992 |
Adresa: |
14900, 21843562, Praha 4, Láskova, 11 |
|
ing. René Ludvík
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
Jednatelé |
22.09.1992 |
Adresa: |
11800, 21697256, Praha 1, Lázeňská, 6 |
|
ing. Dušan Drábik
|
Neaktivní
od 30.10.2001
|
|
22.09.1992 |
Adresa: |
14800, 21843562, Praha, Chodov, Láskova, 1798, 11, Láskova 1798/11, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
ing. René Ludvík
|
Neaktivní
od 09.04.2020
|
Jednatelé |
22.09.1992 |
Adresa: |
11800, 21697256, Praha, Malá Strana, Lázeňská, 286, 6, Lázeňská 286/6, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. PAVEL TLUSTÝ
|
Neaktivní
od 11.01.2024
|
|
22.09.1992 |
Adresa: |
14200, 21852464, Praha, Kamýk, Olbramovická, 712, 8, Olbramovická 712/8, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|