PETR MÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2016 |
Adresa: |
25763, 3051111, Hulice, Hulice, 34 |
|
PETR MÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.01.2016 |
Adresa: |
25763, 3051111, Benešov, Hulice, Hulice, 34, č.p. 34, 25763 Hulice |
|
LADISLAV MÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
25763, 3051111, Benešov, Hulice, Hulice, 34 |
|
LADISLAV MÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
20.11.2015 |
Adresa: |
25763, 3051111, Benešov, Hulice, Hulice, 34, č.p. 34, 25763 Hulice |
|
Ladislav Málek
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
25763, Trhový Štěpánov, Hulice, čp. 34 |
|
Petr Málek
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
25763, Trhový Štěpánov, Hulice, čp. 34 |
|
LADISLAV MÁLEK
|
Neaktivní
od 20.11.2015
|
jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
25763, 3051111, Benešov, Hulice, Hulice, 34, č.p. 34, 25763 Hulice |
|
PETR MÁLEK
|
Neaktivní
od 26.01.2016
|
jednatel |
20.07.2004 |
Adresa: |
25763, 3051111, Benešov, Hulice, Hulice, 34, č.p. 34, 25763 Hulice |
|
Ladislav Málek
|
Neaktivní
od 20.07.2004
|
jednatel |
25.09.1992 |
Adresa: |
28506, 11520612, Sázava, Jiráskova, 315 |
|
Ladislav Málek
|
Neaktivní
od 20.07.2004
|
jednatel |
25.09.1992 |
Adresa: |
28506, 11520612, Benešov, Sázava, Sázava, Jiráskova, 315, Jiráskova 315, 28506 Sázava |
|