Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
místopředseda představenstva |
06.01.1999 |
Adresa: |
1, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 36 |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
místopředseda představenstva |
06.01.1999 |
Adresa: |
36, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, Trnkova 36, Olomouc, Nové Sady, Česká republika |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 06.01.1999
|
místopředseda představenstva |
22.07.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Francouzská, 1101 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 06.01.1999
|
místopředseda představenstva |
22.07.1998 |
Adresa: |
1101, Ostrava-Poruba, Francouzská, Francouzská 1101, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
David D. Dea
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
03.11.1997 |
Adresa: |
22201254, Praha 6, Praha 6, Kozlovská, 9 |
|
Cedric Nash
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
03.11.1997 |
Adresa: |
1, Praha 6 - Přední Kopanina, K tuchoměřicům, 139 |
|
David D. Dea
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
03.11.1997 |
Adresa: |
16000, 22201254, Praha, Dejvice, Kozlovská, 1388, 9, Kozlovská 1388/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Cedric Nash
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
03.11.1997 |
Adresa: |
16400, 22752846, Praha, Přední Kopanina, K Tuchoměřicům, 139, K Tuchoměřicům 139, Přední Kopanina, 16400 Praha 6 |
|
Ing. Václav Wicher
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
1, Havířov-Podlesí, Balzacova, 7/1193 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 22.07.1998
|
člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Francouzská, 1101 |
|
Ing. Václav Wicher
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
73601, 24854395, Karviná, Havířov, Podlesí, Balzacova, 1193, 7, Balzacova 1193/7, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 22.07.1998
|
člen představenstva |
29.04.1997 |
Adresa: |
1101, Ostrava-Poruba, Francouzská, Francouzská 1101, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Francouzská, 1101 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
21.08.1996 |
Adresa: |
1101, Ostrava-Poruba, Francouzská, Francouzská 1101, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
100, Ostrava-Zábřeh, Krásnoarmějců 2596/24 |
|
Jindřiška Nováková
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
21.03.1994 |
Adresa: |
70030, 3278042, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Krasnoarmejců, 2596, 24, Krasnoarmejců 2596/24, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Antonín Kunčický
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
místopředseda představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
100, Ostrava 2, Hvězdoslavova 37 |
|
Ing. Tomáš Macek
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
100, Ostrava 1, Křižíkova 2832 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
100, Ostrava - Poruba, Francouzská 1101 |
|
Ing. Lumír Panák
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
100, Ostrava 2, Fojtská 6/636 |
|
Ing. Antonín Kunčický
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
místopředseda představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
Ostrava 2, Hvězdoslavova 37, Hvězdoslavova 37, Ostrava 2, Česká republika |
|
Ing. Tomáš Macek
|
Neaktivní
od 21.03.1994
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
70200, 3197638, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Křižíkova, 2832, 4, Křižíkova 2832/4, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 21.08.1996
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
Ostrava - Poruba, Francouzská 1101, Francouzská 1101, Ostrava - Poruba, Česká republika |
|
Ing. Lumír Panák
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
14.09.1993 |
Adresa: |
Ostrava 2, Fojtská 6/636, Fojtská 6/636, Ostrava 2, Česká republika |
|
člen představenstva
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
místopředseda-výkonný ředitel |
27.08.1992 |
Adresa: |
100, Ing. Antonín Kunčický, Ostrava 2, Hviezdoslavova 37 |
|
Ing. Jan Michálek
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
23815787, Hradec Králové, Přemyslova, 1284 |
|
Ing. Břetislav Cander
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava 3, Za školou 2 |
|
Ing. Luděk Dlouhý
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava-Poruba, Jasmínova 1615 |
|
Phdr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
předseda předstvenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava 3, Samova 4 |
|
člen představenstva
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
místopředseda-výkonný ředitel |
27.08.1992 |
Adresa: |
Ing. Antonín Kunčický, Ostrava 2, Hviezdoslavova 37, Ostrava 2, Hviezdoslavova 37, Ing. Antonín Kunčický, Česká republika |
|
Ing. Jan Michálek
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
50008, 23815787, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova, 1284, 36, Přemyslova 1284/36, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. Břetislav Cander
|
Neaktivní
od 14.09.1993
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
70030, 3280349, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Za Školou, 2836, 2, Za Školou 2836/2, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Luděk Dlouhý
|
Neaktivní
od 29.04.1997
|
člen představenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
70800, 3299490, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Jasmínová, 1615, 1, Jasmínová 1615/1, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PhDr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 03.11.1997
|
předseda předstvenstva |
27.08.1992 |
Adresa: |
70030, 3247171, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Sámova, 1006, 4, Sámova 1006/4, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|