Cidric Nash
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
člen představenstva |
07.04.1999 |
Adresa: |
8119 E. Naseem Tr., Scottsome Arizona, USA, v České republice Praha 6, Přední Kopanina, K tuchoměřicům 139 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 07.04.1999
|
člen představenstva |
16.10.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Poruba, Francouzská, 1101 |
|
Ing. Lubomír Hluchník
|
Neaktivní
od 07.04.1999
|
člen představenstva |
16.10.1998 |
Adresa: |
1101, Ostrava-Poruba, Francouzská, Francouzská 1101, Ostrava-Poruba, Česká republika |
|
Ing. Vojtěch Prnka
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
16131886, Olomouc, Hlubočky, Mírová, 225 |
|
Ing. Martin Berka
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
23318236, Olomouc, Olomouc, Fischerova, 10 |
|
PhDr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
1, Ostrava-Jih, Samova, 4 |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
místopředseda představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
100, Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36 |
|
RNDr. Jiří Šrámek
|
Neaktivní
od 16.10.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
16000, 1, Praha 6 - Vršovice, Hládkov, 686/3 |
|
David Dea
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
22201254, Praha 6, Praha 6, Kozlovská, 9 |
|
Ing. Vojtěch Prnka
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
78361, 16131886, Olomouc, Hlubočky, Hlubočky, Mírová, 225, Mírová 225, 78361 Hlubočky |
|
Ing. Martin Berka
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
77900, 23318236, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 706, 10, Fischerova 706/10, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
PhDr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
70030, 3247171, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Sámova, 1006, 4, Sámova 1006/4, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
místopředseda představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36, Trnkova 36, Olomouc, Nové Sady, Česká republika |
|
RNDr. Jiří Šrámek
|
Neaktivní
od 16.10.1998
|
člen představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
16900, 22263217, Praha, Střešovice, Hládkov, 686, 3, Hládkov 686/3, Střešovice, 16900 Praha 6 |
|
David Dea
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
předseda představenstva |
05.01.1998 |
Adresa: |
16000, 22201254, Praha, Dejvice, Kozlovská, 1388, 9, Kozlovská 1388/9, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
PhDr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
předseda |
12.06.1996 |
Adresa: |
1, Ostrava 3, Samova, 4 |
|
PhDr. Leoš Pohl
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
předseda |
12.06.1996 |
Adresa: |
70030, 3247171, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Sámova, 1006, 4, Sámova 1006/4, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Ing. Ivo Horák
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
10.03.1995 |
Adresa: |
23281898, Olomouc, Na Bystřičce, 10 |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
10.03.1995 |
Adresa: |
100, Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36 |
|
Ing. Ivo Horák
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
10.03.1995 |
Adresa: |
77900, 23281898, Olomouc, Olomouc, Hodolany, Na Bystřičce, 807, 10, Na Bystřičce 807/10, Hodolany, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
10.03.1995 |
Adresa: |
Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36, Trnkova 36, Olomouc, Nové Sady, Česká republika |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
člen př. výkonný |
24.06.1994 |
Adresa: |
100, Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36 |
|
JUDr. Zdeněk Klimeš
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
24.06.1994 |
Adresa: |
100, Havířov-Město, Horní 2A |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
člen př. výkonný |
24.06.1994 |
Adresa: |
Olomouc, Nové Sady, Trnkova 36, Trnkova 36, Olomouc, Nové Sady, Česká republika |
|
JUDr. Zdeněk Klimeš
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen představenstva |
24.06.1994 |
Adresa: |
73601, 24910228, Karviná, Havířov, Město, Horní, 1433, 2a, Horní 1433/2a, Město, 73601 Havířov |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 24.06.1994
|
člen představenstva |
21.09.1993 |
Adresa: |
100, Olomouc - Nové Sady, Trnkova 36 |
|
Ing. Vít Číhal
|
Neaktivní
od 24.06.1994
|
člen představenstva |
21.09.1993 |
Adresa: |
77900, 23316730, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Trnkova, 539, 36, Trnkova 539/36, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Ing. Vladimír Brančík
|
Neaktivní
od 21.09.1993
|
člen a výkonný ředitel |
25.11.1992 |
Adresa: |
23332191, Olomouc, Lužická, 14 |
|
Ing. Jan Michálek
|
Neaktivní
od 24.06.1994
|
m í s t o p ř e d s e d a |
25.11.1992 |
Adresa: |
23815787, Hradec Králové, Přemyslova, 1284 |
|
Ing. Josef Kalman
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
člen |
25.11.1992 |
Adresa: |
11239981, Přerov, Petřivalského, 10 |
|
Ing. Jiří Ryšavý
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
p ř e d s e d a |
25.11.1992 |
Adresa: |
100, Ostrava 1, Chelčického 8 |
|
Ing. Jiří Hájek
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen |
25.11.1992 |
Adresa: |
3, Šumperk, Jiřího z Poděbrad, 16 |
|
Ing. Vladimír Brančík
|
Neaktivní
od 21.09.1993
|
člen a výkonný ředitel |
25.11.1992 |
Adresa: |
77900, 23332191, Olomouc, Olomouc, Povel, Lužická, 419, 14, Lužická 419/14, Povel, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jan Michálek
|
Neaktivní
od 24.06.1994
|
m í s t o p ř e d s e d a |
25.11.1992 |
Adresa: |
50008, 23815787, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova, 1284, 36, Přemyslova 1284/36, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové |
|
Ing. Josef Kalman
|
Neaktivní
od 10.03.1995
|
člen |
25.11.1992 |
Adresa: |
75002, 11239981, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Petřivalského, 2742, 10, Petřivalského 2742/10, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Jiří Ryšavý
|
Neaktivní
od 12.06.1996
|
p ř e d s e d a |
25.11.1992 |
Adresa: |
70200, 3183084, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Chelčického, 691, 8, Chelčického 691/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Ing. Jiří Hájek
|
Neaktivní
od 05.01.1998
|
člen |
25.11.1992 |
Adresa: |
16, Šumperk, Jiřího z Poděbrad, Jiřího z Poděbrad 16, Šumperk, Česká republika |
|