Mgr. ANTONÍN PUSTINA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
39301, 20139039, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Friedova, 1011 |
|
Mgr. ALENA ŠTĚRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
02.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8904073, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Jihlavská, 401 |
|
Mgr. HANA BAŠTÝŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8909997, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Panský vrch, 1003 |
|
Mgr. ANTONÍN PUSTINA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
39301, 20139039, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Friedova, 1011, Friedova 1011, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. ALENA ŠTĚRBOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
02.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8904073, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Jihlavská, 401, Jihlavská 401, 39601 Humpolec |
|
Mgr. HANA BAŠTÝŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
39601, 8909997, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Panský vrch, 1003, Panský vrch 1003, 39601 Humpolec |
|
JAN KOTLÍK
|
Aktivní
|
člen |
24.06.2016 |
Adresa: |
39601, 8813051, Pelhřimov, Humpolec, Rozkoš, 44 |
|
JAN KOTLÍK
|
Aktivní
|
člen |
24.06.2016 |
Adresa: |
39601, 8813051, Pelhřimov, Humpolec, Rozkoš, 44, Rozkoš 44, 39601 Humpolec |
|
Ing. JANA TÉGLOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.04.2016 |
Adresa: |
39601, 8913048, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1312 |
|
Ing. JANA TÉGLOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
13.04.2016 |
Adresa: |
39601, 8913048, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1312, Na Rybníčku 1312, 39601 Humpolec |
|
Mgr. Antonín Pustina
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
předseda správní rady |
05.01.2011 |
Adresa: |
39301, 20139039, Pelhřimov, Friedova, 1011 |
|
Mgr. ANTONÍN PUSTINA
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
předseda správní rady |
05.01.2011 |
Adresa: |
39301, 20139039, Pelhřimov, Pelhřimov, Pelhřimov, Friedova, 1011, Friedova 1011, 39301 Pelhřimov |
|
Mgr. Hana Baštýřová
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen správní rady |
05.05.2009 |
Adresa: |
39601, Humpolec, Panský vrch, 103 |
|
Mgr. Hana Baštýřová
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen správní rady |
05.05.2009 |
Adresa: |
103, Humpolec, Panský vrch, 39601, Panský vrch 103, 39601 Humpolec, Česká republika |
|
Ing. Jan Borka
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
místopředseda |
03.01.2002 |
Adresa: |
39601, 8911461, Pelhřimov, Humpolec, Hybešova, 1150 |
|
Ing. Jan Borka
|
Neaktivní
od 05.05.2009
|
místopředseda |
03.01.2002 |
Adresa: |
39601, 8911461, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Hybešova, 1150, Hybešova 1150, 39601 Humpolec |
|
Ing. Pavel Čečák
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
místopředseda |
17.02.1999 |
Adresa: |
39421, 20071256, Pelhřimov, Hořepník, 234 |
|
Mgr. Vlastimil Fiala
|
Neaktivní
od 05.01.2011
|
předseda |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8910715, Pelhřimov, Humpolec, Vosmíkova, 1075 |
|
Ing. Jana Téglová
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8912262, Pelhřimov, Humpolec, Družstevní, 1230 |
|
Jan Kotlík
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8913153, Pelhřimov, Humpolec, Na Rybníčku, 1323 |
|
Mgr. Alena Štěrbová
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8904073, Pelhřimov, Humpolec, Jihlavská, 401 |
|
Ing. Pavel Čečák
|
Neaktivní
od 03.01.2002
|
místopředseda |
17.02.1999 |
Adresa: |
39421, 20071256, Pelhřimov, Hořepník, Hořepník, U Hřiště, 234, U Hřiště 234, 39421 Hořepník |
|
Mgr. VLASTIMIL FIALA
|
Neaktivní
od 05.01.2011
|
předseda |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8910715, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Vosmíkova, 1075, Vosmíkova 1075, 39601 Humpolec |
|
Ing. Jana Téglová
|
Neaktivní
od 13.04.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8912262, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Družstevní, 1230, Družstevní 1230, 39601 Humpolec |
|
Jan Kotlík
|
Neaktivní
od 24.06.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8913153, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Na Rybníčku, 1323, Na Rybníčku 1323, 39601 Humpolec |
|
Mgr. ALENA ŠTĚRBOVÁ
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
člen |
17.02.1999 |
Adresa: |
39601, 8904073, Pelhřimov, Humpolec, Humpolec, Jihlavská, 401, Jihlavská 401, 39601 Humpolec |
|