Ing. MIROSLAV ŠEDEK
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
19.09.2023 |
Adresa: |
37001, 11776251, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99, Šindlovy Dvory 99, 37001 Litvínovice |
|
MUDr. MILAN VAMBERA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11 |
|
Ing. MIROSLAV ŠEDEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37001, 11776251, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99 |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37341, 17608881, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13 |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Aktivní
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37341, 17608881, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13, Líšnice 13, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 19.09.2023
|
předseda správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11, Pekárenská 1022/11, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. MIROSLAV ŠEDEK
|
Neaktivní
od 19.09.2023
|
člen správní rady |
30.09.2021 |
Adresa: |
37001, 11776251, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99, Šindlovy Dvory 99, 37001 Litvínovice |
|
MUDr. MILAN VAMBERA
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11 |
|
Ing. MIROSLAV ŠEDEK
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37001, 11776251, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99 |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37341, 17608881, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13 |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
předseda správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11, Pekárenská 1022/11, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. MIROSLAV ŠEDEK
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37001, 11776251, České Budějovice, Litvínovice, Šindlovy Dvory, 99, Šindlovy Dvory 99, 37001 Litvínovice |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Neaktivní
od 30.09.2021
|
člen správní rady |
29.11.2014 |
Adresa: |
37341, 17608881, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13, Líšnice 13, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen |
20.07.2013 |
Adresa: |
37341, 17608881, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13 |
|
MUDr. FRANTIŠEK TOUŠEK
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen |
20.07.2013 |
Adresa: |
37341, 17608881, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Líšnice, 13, Líšnice 13, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
předseda správní rady |
18.06.2003 |
Adresa: |
České Budějovice, Pekárenská, 11 |
|
MUDr. Marek Šetina
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
14700, 21804559, Praha 4, Za Skalkou, 15 |
|
MUDr. Marek Šetina
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
člen |
18.06.2003 |
Adresa: |
14700, 21804559, Praha, Braník, Za skalkou, 769, 15, Za skalkou 769/15, Braník, 14700 Praha 4 |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 29.11.2014
|
předseda správní rady |
18.06.2003 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11, Pekárenská 1022/11, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 18.06.2003
|
člen - předseda správní rady |
28.05.2002 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, E.Destinové, 42 |
|
Ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 18.06.2003
|
člen - předseda správní rady |
28.05.2002 |
Adresa: |
37001, 23340819, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 42, 12, nám. Přemysla Otakara II. 42/12, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, E.Destinové, 42 |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 18.06.2003
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
České Budějovice, České Budějovice, Pekárenská, 11 |
|
MUDr. František Toušek
|
Neaktivní
od 20.07.2013
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
23375965, České Budějovice, České Budějovice, Otakarova, 6 |
|
Ing. Miroslav Šedek
|
Neaktivní
od 28.05.2002
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
37001, 23340819, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 42, 12, nám. Přemysla Otakara II. 42/12, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
MUDr. Milan Vambera
|
Neaktivní
od 18.06.2003
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
37004, 23367598, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Pekárenská, 1022, 11, Pekárenská 1022/11, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
MUDr. František Toušek
|
Neaktivní
od 20.07.2013
|
člen |
17.12.1999 |
Adresa: |
37001, 23375965, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Otakarova, 2004, 6, Otakarova 2004/6, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|