Ing. IVO KUŽEL
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2023 |
Adresa: |
14200, 21869677, Praha, Krč, Sládkovičova, 1240, 20, Sládkovičova 1240/20, Krč, 14200 Praha 4 |
|
TOMÁŠ VALÁŠEK
|
Aktivní
|
jednatel |
18.02.2017 |
Adresa: |
69124, 10075411, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 366 |
|
Ing. PETR HOLBA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
37007, 27059685, České Budějovice, Vidov, Vidov, 117 |
|
Ing. PETR HOLBA
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
37007, 27059685, České Budějovice, Vidov, Vidov, 117, č.p. 117, 37007 Vidov |
|
Ing. IVO KUŽEL
|
Neaktivní
od 03.08.2023
|
jednatel |
28.03.2023 |
Adresa: |
33845, 74053566, Rokycany, Strašice, Strašice, 594, č.p. 594, 33845 Strašice |
|
TOMÁŠ VALÁŠEK
|
Neaktivní
od 28.03.2023
|
jednatel |
18.02.2017 |
Adresa: |
69124, 10075411, Brno-venkov, Přibice, Přibice, 366, č.p. 366, 69124 Přibice |
|
Ing. JIŘÍ HARTVICH
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21840148, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Jeřábkova, 1461, 12 |
|
Ing. JIŘÍ HARTVICH
|
Neaktivní
od 18.02.2017
|
jednatel |
23.11.2016 |
Adresa: |
14900, 21840148, Praha, Chodov, Jeřábkova, 1461, 12, Jeřábkova 1461/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ HARTVICH
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
14900, 21840148, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Jeřábkova, 1461, 12 |
|
Ing. JIŘÍ HARTVICH
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
06.08.2014 |
Adresa: |
14900, 21840148, Praha, Chodov, Jeřábkova, 1461, 12, Jeřábkova 1461/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Petr Holba
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
28.08.2007 |
|
Ing. Petr Holba
|
Neaktivní
od 23.11.2016
|
jednatel |
28.08.2007 |
Adresa: |
37384, 16509218, České Budějovice, Čakov, Čakov, 4, č.p. 4, 37384 Čakov |
|
Ing. Jiří Hartvich
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
19000, Praha 9, Letňany, Křivoklátská, 55 |
|
Ing. Jiří Hartvich
|
Neaktivní
od 06.08.2014
|
jednatel |
14.10.2005 |
Adresa: |
19900, 22492046, Praha, Letňany, Chebská, 55, Chebská 55, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
Jaromír Endlicher
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
Jednatel |
29.01.2003 |
Adresa: |
15000, 22123351, Praha 5, Praha 5, Zázvorkova, 2000 |
|
JAROMÍR ENDLICHER
|
Neaktivní
od 14.10.2005
|
Jednatel |
29.01.2003 |
Adresa: |
15500, 22123351, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 2000, 20, Zázvorkova 2000/20, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Miroslav Jouza
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
Jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
10000, 22628291, Praha 10, Praha 10, Na Třebešíně, 2421/66 |
|
Ing. Miroslav Jouza
|
Neaktivní
od 29.01.2003
|
Jednatel |
03.04.2002 |
Adresa: |
10000, 22628291, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 2421, 66, Na Třebešíně 2421/66, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Miroslava Henzlová
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
24.11.2001 |
Adresa: |
36001, 20689853, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Plešivecká, 790/7 |
|
Miroslava Henzlová
|
Neaktivní
od 03.04.2002
|
Jednatel |
24.11.2001 |
Adresa: |
36010, 20689853, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Plešivecká, 790, 7, Plešivecká 790/7, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Miroslava Henzlová
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
Jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
36001, 20689853, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Plešivecká, 7 |
|
PhDr. Jaromír Schel
|
Neaktivní
od 28.08.2007
|
Jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
37001, České Budějovice, České Budějovice, Žižkova ul., 2 |
|
Miroslava Henzlová
|
Neaktivní
od 24.11.2001
|
Jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
36010, 20689853, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Plešivecká, 790, 7, Plešivecká 790/7, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
PhDr. Jaromír Schel
|
Neaktivní
od 28.08.2007
|
Jednatel |
31.03.2000 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Mgr. Jaroslav Rutar
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
Jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
10800, 22585851, Praha 10, Praha 10, Janderova, 47/9 |
|
Mgr. Jaroslav Rutar
|
Neaktivní
od 31.03.2000
|
Jednatel |
11.03.1998 |
Adresa: |
10800, 22585851, Praha, Malešice, Janderova, 47, 9, Janderova 47/9, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
"Sdružení odborových svazů"
|
Neaktivní
od 04.11.1994
|
zakládající člen |
31.12.1992 |
Adresa: |
Praha 3, Winstona Churchilla, 2 |
|
PhDr. Jaromír Schel
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
jednatel |
31.12.1992 |
Adresa: |
České Budějovice, Žižkova ul., 2 |
|
"Sdružení odborových svazů"
|
Neaktivní
od 04.11.1994
|
zakládající člen |
31.12.1992 |
Adresa: |
15521, 22109421, Praha, Sobín, Hostivická, 2, 21, Hostivická 2/21, Sobín, 15521 Praha 3 |
|
PhDr. Jaromír Schel
|
Neaktivní
od 11.03.1998
|
jednatel |
31.12.1992 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|