Ing. JIŘÍ PAVLÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
12.07.2023 |
Adresa: |
38101, 8681422, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Za Tiskárnou, 588, Za Tiskárnou 588, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. JIŘÍ PAVLÍN
|
Aktivní
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
56203, 24730173, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská, 340 |
|
Ing. JIŘÍ PAVLÍN
|
Neaktivní
od 12.07.2023
|
jednatel |
14.10.2016 |
Adresa: |
56203, 24730173, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Třebovská, 340, Třebovská 340, Hylváty, 56203 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Jiří Pavlín
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
38101, 8681422, Český Krumlov, Český Krumlov, Za tiskárnou, 588 |
|
Ing. JIŘÍ PAVLÍN
|
Neaktivní
od 14.10.2016
|
jednatel |
16.04.2002 |
Adresa: |
38101, 8681422, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Za Tiskárnou, 588, Za Tiskárnou 588, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. Zdeněk Zahradníček
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
společník a jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
23355280, České Budějovice, J. Bendy, 21 |
|
Ing. Vladimír Kelbich
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
8761434, Český Krumlov, Na Ostrově, 88 |
|
Ing. Jiří Pavlín
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
8681422, Český Krumlov, Za tiskárnou, 588 |
|
Ing. Zdeněk Zahradníček
|
Neaktivní
od 27.04.1994
|
společník a jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
37005, 23355280, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, J. Bendy, 1332, 21, J. Bendy 1332/21, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Ing. Vladimír Kelbich
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
38101, 8761434, Český Krumlov, Český Krumlov, Vnitřní Město, Na Ostrově, 88, Na Ostrově 88, Vnitřní Město, 38101 Český Krumlov |
|
Ing. JIŘÍ PAVLÍN
|
Neaktivní
od 16.04.2002
|
jednatel |
01.10.1992 |
Adresa: |
38101, 8681422, Český Krumlov, Český Krumlov, Horní Brána, Za Tiskárnou, 588, Za Tiskárnou 588, Horní Brána, 38101 Český Krumlov |
|