Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 17.09.2005
|
Jednatel |
14.02.2000 |
Adresa: |
38752, 23051434, Strakonice, Cehnice, 58 |
|
Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 17.09.2005
|
Jednatel |
14.02.2000 |
Adresa: |
38752, 23051434, Strakonice, Cehnice, Cehnice, 58, č.p. 58, 38752 Cehnice |
|
Josef Šimečka
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
druhý jednatel |
21.02.1996 |
Adresa: |
18438261, Strakonice I, Zvolenská, 887 |
|
Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
první jednatel |
21.02.1996 |
Adresa: |
18440410, Strakonice I, Čelakovského, 1124 |
|
Josef Šimečka
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
druhý jednatel |
21.02.1996 |
Adresa: |
38601, 18438261, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 887, Zvolenská 887, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 14.02.2000
|
první jednatel |
21.02.1996 |
Adresa: |
38601, 18440410, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 1124, Čelakovského 1124, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Jiří Bízek
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
18440703, Strakonice I, Tržní, 1153 |
|
Jiří Chval
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
3, Strakonice I, Nejedlého, 852 |
|
Ladislav Komrska
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
100, Strakonice IV, Nová 190 |
|
Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník a první jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
18440410, Strakonice I, Čelakovského, 1124 |
|
Josef Šimečka
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník a druhý jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
18438261, Strakonice I, Zvolenská, 887 |
|
Jiří Bízek
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
38601, 18440703, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Tržní, 1153, Tržní 1153, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Jiří Chval
|
Neaktivní
od 06.02.1995
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
852, Strakonice I, Nejedlého, Nejedlého 852, Strakonice I, Česká republika |
|
Ladislav Komrska
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník |
04.09.1992 |
Adresa: |
38601, 18412327, Strakonice, Strakonice, Dražejov, Nová, 190, Nová 190, Dražejov, 38601 Strakonice |
|
Jiří Kalina
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník a první jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
38601, 18440410, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Čelakovského, 1124, Čelakovského 1124, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|
Josef Šimečka
|
Neaktivní
od 21.02.1996
|
společník a druhý jednatel |
04.09.1992 |
Adresa: |
38601, 18438261, Strakonice, Strakonice, Strakonice I, Zvolenská, 887, Zvolenská 887, Strakonice I, 38601 Strakonice |
|