ing. KAREL VONDRUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37006, 23392371, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, J. Lomského, 777, 13 |
|
JOSEF BRAŠNIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37341, 26814650, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka, 1064 |
|
ALENA ŠVEJNOHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37006, 11801581, České Budějovice, Srubec, Stará Pohůrka, Dolní, 306 |
|
ing. KAREL VONDRUŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37006, 23392371, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, J. Lomského, 777, 13, J. Lomského 777/13, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
JOSEF BRAŠNIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37341, 26814650, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka, 1064, Karla Čapka 1064, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
ALENA ŠVEJNOHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2016 |
Adresa: |
37006, 11801581, České Budějovice, Srubec, Stará Pohůrka, Dolní, 306, Dolní 306, Stará Pohůrka, 37006 Srubec |
|
JOSEF BRAŠNIČKA
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
37341, 26814650, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka, 1064 |
|
JOSEF BRAŠNIČKA
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
37341, 26814650, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka, 1064, Karla Čapka 1064, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Alena Švejnohová
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
03.09.2005 |
Adresa: |
Srubec, Stará Pohůrka 306, PSČ 370 06 |
|
ALENA ŠVEJNOHOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
03.09.2005 |
Adresa: |
37006, 11801581, České Budějovice, Srubec, Stará Pohůrka, Dolní, 306, Dolní 306, Stará Pohůrka, 37006 Srubec |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
23380187, České Budějovice, České Budějovice, Průběžná, 34 |
|
Josef Brašnička
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
17599148, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Palackého, 584 |
|
Ing. Karel Vondruš
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
23392371, České Budějovice, České Budějovice, J. Lomského, 13 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 03.09.2005
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
37004, 23380187, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2475, 34, Průběžná 2475/34, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Josef Brašnička
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
37341, 17599148, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Palackého, 584, Palackého 584, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
ing. KAREL VONDRUŠ
|
Neaktivní
od 05.10.2016
|
jednatel |
13.05.1996 |
Adresa: |
37006, 23392371, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, J. Lomského, 777, 13, J. Lomského 777/13, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Karel Vondruš
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
23386517, České Budějovice, Dělnická, 15 |
|
Josef Brašnička
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
17594502, Hluboká nad Vltavou, Masarykova, 60 |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
23380187, České Budějovice, Průběžná, 34 |
|
Ing. Karel Vondruš
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
37006, 23386517, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Dělnická, 148, 15, Dělnická 148/15, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Josef Brašnička
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
37341, 17594502, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Masarykova, 60, Masarykova 60, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
Jiří Švejnoha
|
Neaktivní
od 13.05.1996
|
společník a statutární orgán |
11.11.1992 |
Adresa: |
37004, 23380187, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Průběžná, 2475, 34, Průběžná 2475/34, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|