Emir Begovič
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
jednatel |
27.03.2007 |
Adresa: |
37011, 23353643, České Budějovice, Labská, 1154/1 |
|
Emir Begovič
|
Neaktivní
od 09.01.2008
|
jednatel |
27.03.2007 |
Adresa: |
37011, 23353643, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Labská, 1154, 1, Labská 1154/1, České Budějovice 2, 37011 České Budějovice |
|
Emir Begovič
|
Neaktivní
od 27.03.2007
|
Jednatel |
22.02.1999 |
Adresa: |
4053, Pucking, Pflasterstr., 13/4 |
|
Emir Begovič
|
Neaktivní
od 27.03.2007
|
Jednatel |
22.02.1999 |
Adresa: |
13/4, Pucking, Pflasterstr., 4053, Pflasterstr. 13/4, 4053 Pucking, Rakousko |
|
Alena Jandová
|
Neaktivní
od 22.02.1999
|
|
08.03.1996 |
Adresa: |
Dubenec 43, 373 48 Dívčice |
|
Alena Jandová
|
Neaktivní
od 22.02.1999
|
|
08.03.1996 |
Adresa: |
37348, 19976402, České Budějovice, Dívčice, Dubenec, 43, Dubenec 43, 37348 Dívčice |
|
Sylvia Hošková
|
Neaktivní
od 08.03.1996
|
|
07.07.1994 |
Adresa: |
23375582, České Budějovice, České Budějovice, Jeremiášova, 1 |
|
Sylvia Hošková
|
Neaktivní
od 08.03.1996
|
|
07.07.1994 |
Adresa: |
37001, 23375582, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jeremiášova, 1953, 1, Jeremiášova 1953/1, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ilona Marešová
|
Neaktivní
od 07.07.1994
|
|
09.02.1993 |
Adresa: |
23421134, České Budějovice, České Budějovice, Purkyňova, 3 |
|
Ilona Marešová
|
Neaktivní
od 07.07.1994
|
|
09.02.1993 |
Adresa: |
37001, 23421134, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Purkyňova, 766, 3, Purkyňova 766/3, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|