MILAN VÖRÖŠ
|
Aktivní
|
Předseda |
07.06.2023 |
Adresa: |
39172, 17361559, Tábor, Sudoměřice u Bechyně, Sudoměřice u Bechyně, 17, č.p. 17, 39172 Sudoměřice u Bechyně |
|
Ing. PAVEL IRA
|
Aktivní
|
Místopředseda |
07.06.2023 |
Adresa: |
14900, 21842591, Praha, Chodov, Kahovská, 1703, 8, Kahovská 1703/8, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
JIŘÍ HRONÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.06.2023 |
Adresa: |
39102, 23438495, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, K Hájence, 675, K Hájence 675, 39102 Sezimovo Ústí |
|
LUBOMÍR ZÁRUBA
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
07.06.2023 |
Adresa: |
18200, 22374311, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 1695, 25, Veltěžská 1695/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ MICHALEC
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.06.2023 |
Adresa: |
39002, 19817371, Tábor, Tábor, Tábor, Pod Nemocnicí, 2220, Pod Nemocnicí 2220, 39002 Tábor |
|
MARCEL SUMERAUER
|
Aktivní
|
Člen výboru |
07.06.2023 |
Adresa: |
39117, 6645321, Tábor, Košice, Košice, 167, č.p. 167, 39117 Košice |
|
MARCEL SUMERAUER
|
Aktivní
|
Místopředseda |
16.09.2021 |
Adresa: |
39117, 6645321, Tábor, Košice, Košice, 167 |
|
Ing. KAREL ŤOUPALÍK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
39165, 19771347, Tábor, Černýšovice, Hutě, 6 |
|
ROMAN KOVÁŘÍK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
06.05.2017 |
Adresa: |
39165, 6669131, Tábor, Radětice, Radětice, 58 |
|
ROMAN KOVÁŘÍK
|
Aktivní
|
Myslivecký hospodář |
06.05.2017 |
Adresa: |
39165, 6669131, Tábor, Radětice, Radětice, 58, č.p. 58, 39165 Radětice |
|
MIROSLAV KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
člen výboru |
09.07.2016 |
Adresa: |
39165, 19770693, Tábor, Černýšovice, Černýšovice, 36 |
|
IVAN NĚMEC
|
Aktivní
|
Předseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21838721, Praha, Chodov, Jažlovická, 1320, 28 |
|
JIŘÍ HRONÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.09.2015 |
Adresa: |
39102, 23438495, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, K Hájence, 675 |
|
LUBOMÍR ZÁRUBA
|
Aktivní
|
Finanční hospodář |
02.09.2015 |
Adresa: |
18200, 22374311, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 1695, 25 |
|
MARCEL SUMERAUER
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
Místopředseda |
16.09.2021 |
Adresa: |
39117, 6645321, Tábor, Košice, Košice, 167, č.p. 167, 39117 Košice |
|
Ing. KAREL ŤOUPALÍK
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
Člen výboru |
16.09.2021 |
Adresa: |
39165, 19771347, Tábor, Černýšovice, Hutě, 6, Hutě 6, 39165 Černýšovice |
|
KAREL KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
Místopředseda |
01.08.2020 |
Adresa: |
39155, 17338824, Tábor, Chýnov, Kloužovice, 59 |
|
MARCEL SUMERAUER
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
Člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39117, 6645321, Tábor, Košice, Košice, 167 |
|
KAREL KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
Místopředseda |
01.08.2020 |
Adresa: |
39155, 17338824, Tábor, Chýnov, Kloužovice, 59, Kloužovice 59, 39155 Chýnov |
|
MARCEL SUMERAUER
|
Neaktivní
od 16.09.2021
|
Člen výboru |
01.08.2020 |
Adresa: |
39117, 6645321, Tábor, Košice, Košice, 167, č.p. 167, 39117 Košice |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Místopředseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
14800, 21844135, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nechvílova, 1855, 10 |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Místopředseda |
02.09.2017 |
Adresa: |
14800, 21844135, Praha, Chodov, Nechvílova, 1855, 10, Nechvílova 1855/10, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
Místopředseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
14800, 21844038, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Nechvílova, 1845, 1 |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 02.09.2017
|
Místopředseda |
01.02.2017 |
Adresa: |
14800, 21844038, Praha, Chodov, Nechvílova, 1845, 1, Nechvílova 1845/1, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MIROSLAV KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
člen výboru |
09.07.2016 |
Adresa: |
39165, 19770693, Tábor, Černýšovice, Černýšovice, 36, č.p. 36, 39165 Černýšovice |
|
VÁCLAV HÁK
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
39175, 17323070, Malšice, Dobřejice, 13 |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
Místopředseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
16300, 22252703, Praha, Řepy, Španielova, 1288, 12 |
|
ROMAN KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
Myslivecký hospodář |
02.09.2015 |
Adresa: |
39165, 17377692, Bechyně, Bechyně, sídl. Obránců míru, 814 |
|
FRANTIŠEK KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
39165, 19770693, Černýšovice, Černýšovice, 36 |
|
Václav Hák
|
Neaktivní
od 09.07.2016
|
Člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
39175, 17323070, Tábor, Malšice, Dobřejice, 13, Dobřejice 13, 39175 Malšice |
|
MARTIN KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.02.2017
|
Místopředseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
16300, 22252703, Praha, Řepy, Španielova, 1288, 12, Španielova 1288/12, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
ROMAN KOVÁŘÍK
|
Neaktivní
od 06.05.2017
|
Myslivecký hospodář |
02.09.2015 |
Adresa: |
39165, 17377692, Tábor, Bechyně, Bechyně, sídl. Obránců míru, 814, sídl. Obránců míru 814, 39165 Bechyně |
|
FRANTIŠEK KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 01.08.2020
|
Člen výboru |
02.09.2015 |
Adresa: |
39165, 19770693, Tábor, Černýšovice, Černýšovice, 36, č.p. 36, 39165 Černýšovice |
|
LUBOMÍR ZÁRUBA
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
Finanční hospodář |
02.09.2015 |
Adresa: |
18200, 22374311, Praha, Kobylisy, Veltěžská, 1695, 25, Veltěžská 1695/25, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
JIŘÍ HRONÍK
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
Jednatel |
02.09.2015 |
Adresa: |
39102, 23438495, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, K Hájence, 675, K Hájence 675, 39102 Sezimovo Ústí |
|
IVAN NĚMEC
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
Předseda |
02.09.2015 |
Adresa: |
14900, 21838721, Praha, Chodov, Jažlovická, 1320, 28, Jažlovická 1320/28, Chodov, 14900 Praha 4 |
|