BŘETISLAV MORAVEC
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40747, 17302, Děčín, Dolní Poustevna, Horní Poustevna, 57 |
|
Ing. Bc. JAN SEMBDNER
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40753, 112208, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Svobodova, 1072, 3 |
|
ALENA SUCHÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40753, 109096, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Liberecká, 694, 15 |
|
BŘETISLAV MORAVEC
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40747, 17302, Děčín, Dolní Poustevna, Horní Poustevna, 57, Horní Poustevna 57, 40747 Dolní Poustevna |
|
Ing. Bc. JAN SEMBDNER
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40753, 112208, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Svobodova, 1072, 3, Svobodova 1072/3, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov |
|
ALENA SUCHÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2021
|
Člen správní rady |
24.11.2020 |
Adresa: |
40753, 109096, Děčín, Jiříkov, Starý Jiříkov, Liberecká, 694, 15, Liberecká 694/15, Starý Jiříkov, 40753 Jiříkov |
|
Jaromír Soukup
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Předseda |
05.10.1999 |
Adresa: |
40701, 134767, Rumburk, Dvořákova, 1350/8 |
|
Libuše Meidlová
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Člen |
05.10.1999 |
Adresa: |
40801, 124231, Rumburk, SNP, 157/2 |
|
Eva Vacková
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Člen |
05.10.1999 |
Adresa: |
40753, 42650, Jiříkov, Filipov, 214 |
|
Libuše Meidlová
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Člen |
05.10.1999 |
Adresa: |
40801, 124231, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Slovenského nár. povstání, 157, 2, Slovenského nár. povstání 157/2, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Eva Vacková
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Člen |
05.10.1999 |
Adresa: |
40753, 42650, Děčín, Jiříkov, Filipov, 214, Filipov 214, 40753 Jiříkov |
|
Jaromír Soukup
|
Neaktivní
od 12.10.2013
|
Předseda |
05.10.1999 |
Adresa: |
40801, 134767, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Dvořákova, 1350, 8, Dvořákova 1350/8, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|