SOŇA HOCHMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
Jednatel |
07.10.2013 |
Adresa: |
40801, 130648, Rumburk, Rumburk 1, Okružní, 931, 6 |
|
SOŇA HOCHMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 05.06.2020
|
Jednatel |
07.10.2013 |
Adresa: |
40801, 130648, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Okružní, 931, 6, Okružní 931/6, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Soňa Hochmannová
|
Neaktivní
od 07.10.2013
|
Jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
40801, Rumburk, Rumburk, Okružní, 931/6 |
|
SOŇA HOCHMANNOVÁ
|
Neaktivní
od 07.10.2013
|
Jednatel |
19.01.2006 |
Adresa: |
40801, 130648, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Okružní, 931, 6, Okružní 931/6, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Soňa Hochmannová
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
Jednatel |
08.04.2004 |
Adresa: |
40801, 124940, Rumburk, Karoliny Světlé, 229/8 |
|
Soňa Hochmannová
|
Neaktivní
od 19.01.2006
|
Jednatel |
08.04.2004 |
Adresa: |
40801, 124940, Děčín, Rumburk, Rumburk 1, Karoliny Světlé, 229, 8, Karoliny Světlé 229/8, Rumburk 1, 40801 Rumburk |
|
Soňa Bičíková
|
Neaktivní
od 08.04.2004
|
Jednatel |
06.10.2001 |
Adresa: |
Staré Křečany 538, PSČ 407 61 |
|
Soňa Bičíková
|
Neaktivní
od 08.04.2004
|
Jednatel |
06.10.2001 |
Adresa: |
40761, 78913, Děčín, Staré Křečany, Staré Křečany, 538, č.p. 538, 40761 Staré Křečany |
|
Werner Hubert
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
40781, Lipová u Šluknova 316 |
|
Werner Hubert
|
Neaktivní
od 06.10.2001
|
Jednatel |
03.10.1994 |
Adresa: |
40781, 51047, Děčín, Lipová, Lipová, 316, č.p. 316, 40781 Lipová |
|
JUDr. Antonín Holub
|
Neaktivní
od 03.10.1994
|
Jednatel |
07.08.1992 |
Adresa: |
Šluknov, l7.listopadu, 848 |
|
JUDr. Antonín Holub
|
Neaktivní
od 03.10.1994
|
Jednatel |
07.08.1992 |
Adresa: |
40777, 148032, Děčín, Šluknov, Šluknov, 17. listopadu, 848, 17. listopadu 848, 40777 Šluknov |
|