RNDr. PAVEL REINDL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121 |
|
RNDr. PAVEL REINDL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121, Krakonošova 1121, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144 |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
20.08.2013 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144, Nad Kadlickou 144, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
31.01.2007 |
Adresa: |
46014, Liberec 14, Krakonošova, 1121 |
|
RNDr. PAVEL REINDL
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
31.01.2007 |
Adresa: |
46014, 25575414, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Krakonošova, 1121, Krakonošova 1121, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
08.11.2004 |
Adresa: |
46015, Liberec 16, Nad Kadlickou, 144 |
|
HYNEK TAMPIER
|
Neaktivní
od 20.08.2013
|
jednatel |
08.11.2004 |
Adresa: |
46015, 25821423, Liberec, Liberec, Liberec XVI-Nový Harcov, Nad Kadlickou, 144, Nad Kadlickou 144, Liberec XVI-Nový Harcov, 46015 Liberec |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 08.11.2004
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
46001, Liberec 15, Na čekané, čp.500 |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 31.01.2007
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
Liberec 23, Mařanova, čp.371 |
|
ing. Milan Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
5103151, Most, Antonína Dvořáka, čp.2196/23 |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 08.11.2004
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
čp.500, Liberec 15, Na čekané, 46001, Na čekané čp.500, 46001 Liberec 15, Česká republika |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 31.01.2007
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
čp.371, Liberec 23, Mařanova, Mařanova čp.371, Liberec 23, Česká republika |
|
Ing. Milan Jeřábek
|
Neaktivní
od 17.03.2011
|
jednatel |
03.02.2004 |
Adresa: |
43401, 5103151, Most, Most, Most, Antonína Dvořáka, 2196, 23, Antonína Dvořáka 2196/23, 43401 Most |
|
Ing. Libor Slabý
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
jednatel |
18.12.2003 |
Adresa: |
46001, 23700823, Liberec, Schillerova, čp.233/10 |
|
Ing. Libor Slabý
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
jednatel |
18.12.2003 |
Adresa: |
46001, 23700823, Liberec, Liberec, Liberec XII-Staré Pavlovice, Schillerova, 233, 10, Schillerova 233/10, Liberec XII-Staré Pavlovice, 46001 Liberec |
|
Ing. Pavel Krenk
|
Neaktivní
od 18.12.2003
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
Liberec 4, Svatoplukova, 458/23 |
|
Ing. PAVEL KRENK
|
Neaktivní
od 18.12.2003
|
Jednatel |
24.01.2000 |
Adresa: |
46001, 23776404, Liberec, Liberec, Liberec IV-Perštýn, Svatoplukova, 458, 23, Svatoplukova 458/23, Liberec IV-Perštýn, 46001 Liberec |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
Liberec 23, Mařanova, 371 |
|
RNDr. Pavel Reindl
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Jednatel |
08.09.1997 |
Adresa: |
46312, 23737085, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Mařanova, 371, Mařanova 371, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
46001, Liberec 15, Na čekané, 500 |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 03.02.2004
|
Jednatel |
10.02.1997 |
Adresa: |
46015, 23721791, Liberec, Liberec, Liberec XV-Starý Harcov, Na Čekané, 500, 13, Na Čekané 500/13, Liberec XV-Starý Harcov, 46015 Liberec |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
Liberec 14, Horská, 605/14 |
|
Hynek Tampier
|
Neaktivní
od 10.02.1997
|
Jednatel |
23.07.1992 |
Adresa: |
46014, 23713232, Liberec, Liberec, Liberec XIV-Ruprechtice, Horská, 605, 14, Horská 605/14, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014 Liberec |
|