IVAN BERGMANN
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
40003, 17910781, Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého, 1195, 2 |
|
IVAN BERGMANN
|
Aktivní
|
Jednatel |
17.07.2014 |
Adresa: |
40003, 17910781, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého, 1195, 2, Tolstého 1195/2, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. MARTIN BERGMANN
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
40007, 17896631, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Keplerova, 713, 34 |
|
Ing. MARTIN BERGMANN
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.09.2013 |
Adresa: |
40007, 17896631, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Keplerova, 713, 34, Keplerova 713/34, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. Martin Bergmann
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
Jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
17896631, Ústí nad Labem, Keplerova, 713/34 |
|
Ing. MARTIN BERGMANN
|
Neaktivní
od 16.09.2013
|
Jednatel |
08.04.1997 |
Adresa: |
40007, 17896631, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Keplerova, 713, 34, Keplerova 713/34, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
JUDr. Vladimír Formánek
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
17882991, Ústí nad Labem, Kmochova, 3156/33 |
|
Ing. Martin Bergmann
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
Hronov, Palackého, l72 |
|
Ivan Bergmann
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
Ústí nad Labem, Tolstého, ll95 |
|
JUDr. Vladimír Formánek
|
Neaktivní
od 03.01.1995
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
40011, 17882991, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Severní Terasa, Kmochova, 3156, 33, Kmochova 3156/33, Severní Terasa, 40011 Ústí nad Labem |
|
Ing. Martin Bergmann
|
Neaktivní
od 08.04.1997
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
54931, 7467125, Náchod, Hronov, Hronov, Palackého, 172, Palackého 172, 54931 Hronov |
|
IVAN BERGMANN
|
Neaktivní
od 17.07.2014
|
Jednatel |
13.08.1992 |
Adresa: |
40003, 17910781, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tolstého, 1195, 2, Tolstého 1195/2, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|