Ing. LADISLAV VODNÁREK
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
46303, 14937964, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Zahradnická, 20 |
|
Ing. Ladislav Vodnárek
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.09.2016 |
Adresa: |
46303, 14937964, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Zahradnická, 20, Zahradnická 20, 46303 Stráž nad Nisou |
|
Lenka Marková
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
Liberec XXIII, Vackova, 382 |
|
Lenka Marková
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
46312, 23737191, Liberec, Liberec, Liberec XXIII-Doubí, Vackova, 382, Vackova 382, Liberec XXIII-Doubí, 46312 Liberec |
|
Ing. Ladislav Vodnárek
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
14937964, Stráž nad Nisou, Zahradnická, 20 |
|
Ing. Ladislav Vodnárek
|
Neaktivní
od 23.09.2016
|
Jednatel |
01.03.1999 |
Adresa: |
46303, 14937964, Liberec, Stráž nad Nisou, Stráž nad Nisou, Zahradnická, 20, Zahradnická 20, 46303 Stráž nad Nisou |
|
Jiří Kročil
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
Liberec 10, Jáchymovská, 266 |
|
Jiří Kročil
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
14.10.1996 |
Adresa: |
46010, 23691808, Liberec, Liberec, Liberec X-Františkov, Jáchymovská, 266, 34, Jáchymovská 266/34, Liberec X-Františkov, 46010 Liberec |
|
Ing. Pavel Prágr
|
Neaktivní
od 07.07.1998
|
Jednatel |
28.02.1996 |
Adresa: |
Liberec V, Hvězdná, 481/1 |
|
Ing. Pavel Prágr
|
Neaktivní
od 07.07.1998
|
Jednatel |
28.02.1996 |
Adresa: |
46005, 23783133, Liberec, Liberec, Liberec V-Kristiánov, Hvězdná, 481, 1, Hvězdná 481/1, Liberec V-Kristiánov, 46005 Liberec |
|
Ing. Pavel Prágr
|
Neaktivní
od 28.02.1996
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
Liberec I, 8.března 15 |
|
Ing. Miloš Stárek
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
Ústí nad Orlicí, Orlické podhůří, 7 |
|
Petr Stárek
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
Liberec III, Krušnohorská 776/4 |
|
Ing. Pavel Prágr
|
Neaktivní
od 28.02.1996
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
Liberec I, 8.března 15, 8.března 15, Liberec I, Česká republika |
|
Ing. Miloš Stárek
|
Neaktivní
od 10.01.1997
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
56201, 24735892, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Mírové nám., 7, Mírové nám. 7, 56201 Ústí nad Orlicí |
|
PETR STÁREK
|
Neaktivní
od 01.03.1999
|
Jednatel |
08.09.1992 |
Adresa: |
46007, 23773391, Liberec, Liberec, Liberec III-Jeřáb, Krušnohorská, 776, 4, Krušnohorská 776/4, Liberec III-Jeřáb, 46007 Liberec |
|